Entreprise : PRODIS - SIREN 508 094 026
Identité
Dénomination
PRODIS
SIREN (siège)
508 094 026
Date d'immatriculation au RNE
18/09/2008
Date de fin de la personne morale
17/09/2107
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2010
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622 EUR
Adresse du siège
24 AV MARC SANGNIER 92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRILLET LAURENCE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1964
Commune de résidence
Sannois
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/04/2017
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/09/2008
Siret
50809402600020
Code APE
4531Z - Commerce de gros d'équipements automobiles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Vente et négoce de pièces détachées automobiles
Adresse
24 AV 24 Avenue Marc Sangnier
92390 , Villeneuve-la-Garenne - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/06/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/2008
Siret
50809402600012
Code APE
4531Z - Commerce de gros d'équipements automobiles
Activité principale
Commerce de gros d'équipements automobiles
Adresse
8 CHE DE LA LITTE
92390 , VILLENEUVE-LA-GARENNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
98050
Date d'ajout
19/04/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 19/04/2017 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : Selarl De Keating Mission Conduite Par Me Christian Hart De Keating . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 19/04/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
89329
Date d'ajout
02/09/2015
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 02/09/2015 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2015J00637 désigne liquidateur Selarl De Keating Mission Conduite Par Me Christian Hart De Keating 183 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU 92024 Nanterre Cedex
Numéro d'observation
83559
Date d'ajout
21/07/2015
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre , prononce en date du 21/07/2015 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2015J00637 , date de cessation des paiements le 22/01/2014 désigne Administrateur Selarl Bauland Carboni Martinez & Associes Mission Conduite Par Me Charles-Henri Carboni 35/37 Avenue SAINTE FOY 92521 Neuilly-sur-Seine Cedex avec pour mission : assister , Mandataire judiciaire Selarl De Keating Mission Conduite Par Me Christian Hart De Keating 183 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU 92024 Nanterre Cedex , , et ouvre une période d'observation expirant le 21/01/2016 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).