Entreprise : AUCTALYS HOLDING PME - SIREN 508 053 097
Identité
(Entreprise radiée le 10/06/2021)
Dénomination
AUCTALYS HOLDING PME
SIREN (siège)
508 053 097
Date d'immatriculation au RNE
25/09/2008
Date de fin de la personne morale
24/09/2018
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2009
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SCA, Société en commandite par actions
Capital social
1175800 EUR
Adresse du siège
84 QUAI CHARLES DE GAULLE 69006 LYON 6EME FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GONTARD THIERRY , FERNAND , GERMAIN
Qualité
Président du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1962
Commune de résidence
Chaville
Nom, Prénom(s)
BRUNEAU FRANCK , ERIC
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1959
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
SEGRE ROBERTO
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1942
Commune de résidence
Paris
Dénomination
COREVISE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Dénomination
RSM PARIS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Dénomination
AQUA ASSET MANAGEMENT
Qualité
Liquidateur
Commune de résidence
Paris
Dénomination
AF MATHURINS COMMANDITE
Qualité
Autre
Commune de résidence
Lyon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/06/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
22/07/2008
Siret
50805309700012
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
51 RUE DE ST CYR
69009 , LYON 9EME - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 21/01/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
22/07/2008
Siret
50805309700038
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Souscription, acquisition, gestion de toutes actions, obligations, parts sociales ou droits sociaux d'entreprises, de droits représentatifs d'un placement financiers et opérations de capital investissement
Adresse
84 QUAI 84 Quai Charles de Gaulle
69006 , Lyon - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 29/07/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
29/06/2010
Siret
50805309700020
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
5 QUAI JAYR
69009 , LYON 9EME - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F19/017224
Date d'ajout
22/03/2019
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 21/12/2018 - Siège de la liquidation : 84 Quai Charles de Gaulle 69006 LYON - Publicité dans un journal d'annonces légales : Tout Lyon du 09/02/2019
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).