Entreprise : ECM - SIREN 507 857 118
Identité
(Entreprise radiée le 20/09/2021)
Dénomination
ECM
SIREN (siège)
507 857 118
Date d'immatriculation au RNE
11/09/2008
Date de fin de la personne morale
10/09/2107
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
32500 EUR
Adresse du siège
9 RUE DU LUYOT 59113 SECLIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHANG SYLVIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1980
Commune de résidence
Marcq-en-Baroeul
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 06/10/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
24/08/2008
Siret
50785711800016
Code APE
4511Z - Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Activité principale
Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Adresse
6 RUE DU LUYOT
59113 , SECLIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/09/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
24/08/2008
Siret
50785711800024
Nom commercial
EUROCAR MARKET
Code APE
4511Z - Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
véhicules neufs ou d'occasion achat, vente, importation, exportation, location
Adresse
9 RUE 9 rue du Luyot
59113 , Seclin - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
20/09/2021
Description
Radiation à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d'actif - article R.123-129-1° du code de commerce
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
20/09/2021
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 17/09/2021 .
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
30/04/2015
Description
Par arrêt de la Cour d'Appel de DOUAI en date du : 16-04-2015 condame Madame CHANG Sylvie es-q gérante de la SARL ECM a une interdiction de diriger, gérer et administer ou contrôler pour une durée de 10 ans au lieu de 15 ans.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
15/03/2012
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de LILLE en date du 14-03-2012 a prononcé la conversion en liquidation judiciaire sous le numéro 2012/00078 désigne comme liquidateur : Selas Bernard et Nicolas Soinne représentée par Maître Nicolas Soinne 68 avenue du Peuple Belge 59800 Lille
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
06/02/2012
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de LILLE du 30/01 /2012 prononçant le Redressement Judiciaire et fix ant la fin de la période d'observation au 30/07/20 12. Cessation des paiements en date du 18/10/2011. Mandataire Judiciaire : Selas Bernard et Nicolas Soinne représentée par Maître Nicolas Soinne 68 av enue du Peuple Belge 59800 Lille
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
11/09/2008
Description
Publication légale : la Gazette de la Région du No rd du 31/07/2008
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).