Entreprise : RELAIS ACHATS - SIREN 507 709 178
Identité
(Entreprise radiée le 21/08/2019)
Dénomination
RELAIS ACHATS
Sigle
RHA
SIREN (siège)
507 709 178
Date d'immatriculation au RNE
22/08/2008
Date de fin de la personne morale
21/08/2058
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7500 EUR
Adresse du siège
148 AV LOUIS CHABRAN 84210 PERNES-LES-FONTAINES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AUTRAN SOPHIE
Nom d'usage
BOURGI
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1967
Commune de résidence
Pernes-les-Fontaines
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 04/02/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/08/2008
Siret
50770917800010
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
14 RUE LUDWIG BEETHOVEN
84200 , CARPENTRAS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/01/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/02/2016
Siret
50770917800028
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
12 IMP DES GENETS
84210 , SAINT-DIDIER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/06/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
02/01/2017
Siret
50770917800036
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil en achats opérationnels stratégie et management pilotage de projets achats délégation d'approvisionnement solutions d'outils d'achat en Ligne formation recrutement coaching négoce vente
Adresse
148 AV 148 avenue Louis Chabran
84210 , Pernes-les-Fontaines - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
12515
Date d'ajout
21/08/2019
Description
Radiation du RCS le 21/08/2019 avec effet au 30/06/2019 Radiation de la personne morale Clôture des opérations de liquidation Quitus au liquidateur Suppression du fonds
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6356
Date d'ajout
17/04/2019
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 15/03/2019 Liquidateur : BOURGI Sophie Le siège de la liquidation est fixé à : 148 avenue Louis Chabran 84210 Pernes-les-Fontaines Journal d'annonces légales : vaucluse hebdo en date du 21/03/2019
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Carpentras ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Avignon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Avignon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).