Entreprise : SCI DU PONT DE LAMBRES - SIREN 507 572 113
Identité
Dénomination
SCI DU PONT DE LAMBRES
SIREN (siège)
507 572 113
Date d'immatriculation au RNE
04/08/2008
Début d’activité
01/08/2008
Date de fin de la personne morale
03/08/2107
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition, administration, gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
100000 EUR
Adresse du siège
116 RUE CELESTIN DUBOIS 59119 WAZIERS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BILS JACQUES , JOSEPH
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1945
Commune de résidence
Montigny-en-Ostrevent
Nom, Prénom(s)
BILS JACQUES , RAYMOND
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1977
Commune de résidence
Loffre
Dénomination
SARL CONTROLE TECHNIQUE POIDS LOURS DU VALENCIENNOIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Waziers
Dénomination
F.I.B. FONCIERE INVEST BILS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Waziers
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/08/2008
Siret
50757211300011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, administration, gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers.
Autres Activités
Acquisition, administration, gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers.
Adresse
116 RUE CELESTIN DUBOIS
59119 , WAZIERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
179
Date d'ajout
14/01/2015
Description
Modification relative aux associés à compter du 22/12/2014 : Partant : BILS Marie, Associé Partant : DELEDICQUE Nathalie, Associé Partant : BILS Jimmy, Associé Nouveau : F.I.B. FONCIERE INVEST BILS (SARL), Associé indéfiniment responsable Changement de qualité : BILS Jacques Raymond, Gérant, Associé devient Gérant Changement de qualité : BILS Jacques Joseph, Associé devient Associé indéfiniment responsable Changement de qualité : SARL CONTROLE TECHNIQUE POIDS LOURS DU VALENCIENNOIS (SARL), Associé devient Associé indéfiniment responsable Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 22/12/2014 : Partant : BILS Marie, Associé Partant : DELEDICQUE Nathalie, Associé Partant : BILS Jimmy, Associé Nouveau : F.I.B. FONCIERE INVEST BILS (SARL), Associé indéfiniment responsable Changement de qualité : BILS Jacques Raymond, Gérant, Associé devient Gérant Changement de qualité : BILS Jacques Joseph, Associé devient Associé indéfiniment responsable Changement de qualité : SARL CONTROLE TECHNIQUE POIDS LOURS DU VALENCIENNOIS (SARL), Associé devient Associé indéfiniment responsable
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).