Entreprise : SCI LA PAIX - SIREN 507 539 054
Identité
Dénomination
SCI LA PAIX
SIREN (siège)
507 539 054
Date d'immatriculation au RNE
31/07/2008
Début d’activité
17/07/2008
Date de fin de la personne morale
30/07/2107
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
l'acquisition par voie d'achat ou d'apport, la construction, la mise en valeur, la transformation l'aménagement, la propriété, la gestion, l'administration, l'exploitation par bail, location ou autrement de tous biens et droits mobiliers et immobiliers
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Capital social
313000 EUR
Adresse du siège
23 AV LUCIEN LEROUSSEAU 33130 BEGLES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GAUYACQ ANTOINETTE , CHRISTINE , ELEONORE
Nom d'usage
VEUVE PETITJEAN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1953
Commune de résidence
Bègles
Nom, Prénom(s)
PETITJEAN ANNE-SOPHIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1983
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
PETITJEAN ANTOINE , ALAIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1987
Commune de résidence
Bègles
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
17/07/2008
Siret
50753905400035
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
l'acquisition par voie d'achat ou d'apport, la construction, la mise en valeur, la transformation l'aménagement, la propriété, la gestion, l'administration, l'exploitation par bail, location ou autrement de tous biens et droits mobiliers et immobiliers
Adresse
23 AV LUCIEN LEROUSSEAU
33130 , BEGLES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/06/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
17/07/2008
Siret
50753905400027
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
7 RUE EDOUARD VAILLANT
51100 , REIMS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 04/09/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
17/07/2008
Siret
50753905400019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
33 B BD ST MARCEAUX
51100 , REIMS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1119
Date d'ajout
02/02/2018
Description
Radiation du RCS le 02/02/2018 avec effet au 28/06/2017 Radiation d'office sur réquisition de Monsieur le Greffier du Tribunal de Commerce de Bordeaux par suite du transfert du siège social : 7 rue Edouard Vaillant 51100 Reims au 23 AV Lucien Lerousseau 33 130 BEGLES. Dépot de l'acte le : 31/01/2018 sous le numéro : 3741
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
63338
Date d'ajout
31/01/2018
Description
Transfert sans maintien d'une exploitation dans le ressort de l'ancien siège
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
31/07/2008
Description
(Divers) Acte constitutif déposé au Tal de commerce de Reims le 31/07/2008 - JAL de constitution petites affiches Matot Braine du 28/07/2008
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).