Entreprise : SCI FLORAUR DU VAL - SIREN 507 404 333
Identité
(Entreprise radiée le 11/07/2019)
Dénomination
SCI FLORAUR DU VAL
SIREN (siège)
507 404 333
Date d'immatriculation au RNE
29/07/2008
Date de fin de la personne morale
28/07/2107
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1600 EUR
Adresse du siège
ZA LES GAUTIERS 61160 NECY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEBAILLY CHRISTINE
Nom d'usage
LAMBERT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1962
Commune de résidence
Nécy
Nom, Prénom(s)
LAMBERT FLORIAN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1984
Commune de résidence
Nécy
Nom, Prénom(s)
LAMBERT AURELIEN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1986
Commune de résidence
Nécy
Nom, Prénom(s)
LAMBERT SYLVAIN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1960
Commune de résidence
Nécy
Dénomination
FINANCIERE LAMBERT
Qualité
Autre
Commune de résidence
Nécy
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/05/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
16/07/2008
Siret
50740433300019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, propriété, jouissance, gestion par bail ou autre, de tous biens immobiliers.
Adresse
Z.A. Les Gautiers
61160 , Nécy - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3401
Date d'ajout
11/07/2019
Description
Radiation du RCS le 11/07/2019 avec effet au 18/05/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5490
Date d'ajout
16/11/2018
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 31/08/2018 : Liquidateur : LAMBERT Sylvain. Le siège de la liquidation est fixé à : Z.A. les Gautiers 61160 Nécy. Journal d'annonces légales : Le Publicateur Libre en date du 25/10/2018.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce d'Argentan ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Alençon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Alençon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).