Entreprise : SCP K/BIDI - GIGAN - SIREN 505 226 944
Identité
Dénomination
SCP K/BIDI - GIGAN
SIREN (siège)
505 226 944
Date d'immatriculation au RNE
17/07/2008
Début d’activité
01/03/2008
Date de fin de la personne morale
16/07/2107
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SCP d'infirmiers
Activité principale
Exercice en Commmun de la profession d'infirmier
Code APE
8690D - Activités des infirmiers et des sages-femmes
Capital social
99000 EUR
Adresse du siège
114 E RUE JEAN DEFOS DU RAU 97430 LE TAMPON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PK 23
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
K/BIDI CLEMENT
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1982
Commune de résidence
Le Tampon
Nom, Prénom(s)
RIVIERE ISABELLE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1975
Commune de résidence
Le Tampon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/03/2008
Siret
50522694400021
Code APE
8690D - Activités des infirmiers et des sages-femmes
Origine du fonds
Apport
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Exercice en Commmun de la profession d'infirmier
Adresse
114 E RUE JEAN DEFOS DU RAU
97430 , LE TAMPON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PK 23
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/05/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/2008
Siret
50522694400013
Code APE
8690D - Activités des infirmiers et des sages-femmes
Activité principale
Activités des infirmiers et des sages-femmes
Adresse
3 RUE DU PERE HAUCK
97418 , LE TAMPON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
23E KM
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1057
Date d'ajout
28/03/2014
Description
Changement de dénomination à compter du 01/10/2013 Ancienne : SCP PAYET - K/BIDI - GIGAN Nouvelle : SCP K/BIDI - GIGAN-DIJOUX Modification relative aux associés à compter du 01/10/2013 : Partant : PAYET Paul-André, Gérant, Associé
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5074
Date d'ajout
22/11/2011
Description
modification adresse siège social et établissement principal suite à nouvelle numérotation de la mairie à compter du 26/01/2011 : ancienne : 68 E rue jean defos du rau 97418 plaine des cafres, nouvelle : 114 E rue jean defos du rau 97418 plaine des cafres
Numéro d'observation
4242
Date d'ajout
08/09/2011
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 03/03/2011 : Nouveau : DIJOUX Benoît, Gérant associé
Numéro d'observation
3419
Date d'ajout
25/11/2010
Description
Transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 19/05/2010 : Ancienne adresse : 3 Rue du Père Hauck - 23 ème km 97418 LA PLAINE DES CAFRES Nouvelle adresse : N° 68 E rue Jean Defos du Rau PK 23 - 97418 Plaine des Cafres
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).