Entreprise : BOURAIL 1 - SIREN 505 185 173
Identité
(Entreprise radiée le 29/08/2023)
Dénomination
BOURAIL 1
SIREN (siège)
505 185 173
Date d'immatriculation au RNE
05/01/2010
Date de fin de la personne morale
04/01/2023
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Capital social
119060 EUR
Adresse du siège
83 RUE SAINTE MARIE 97400 SAINT-DENIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ IFD REUNION RESIDENCE DODO
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BARRES FREDERIQUE , MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1964
Commune de résidence
Livron-sur-Drôme
Nom, Prénom(s)
BEAL DAVID , JOHN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1950
Commune de résidence
Cuvergnon
Nom, Prénom(s)
BECHT-ROELLY CATHERINE , MARLENE , FRIEDA
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1970
Commune de résidence
Montferrier-sur-Lez
Nom, Prénom(s)
BERTIN PIERRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1950
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
CAZALAS YVAN , JEAN-PHILIPPE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1959
Commune de résidence
Pau
Nom, Prénom(s)
CHARPENTIER JEAN-FABRICE , YVES , DOMINIQUE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1963
Commune de résidence
Thomery
Nom, Prénom(s)
COLOMB MARCEL , JEAN , BERNARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1938
Commune de résidence
Molinges
Nom, Prénom(s)
COLOMB REMY , LAURENT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1969
Commune de résidence
Saint-Claude
Nom, Prénom(s)
CUEFF CHANTAL , ANNE-MARIE
Nom d'usage
GRAPY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1957
Commune de résidence
Villepreux
Nom, Prénom(s)
DAULON CHARLES , ERNEST , FREDERIC
Nom d'usage
DAULON-BALEINE DU LAURENS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1979
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
DEGA EDOUARD , MARIE , LOUIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1958
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
GARREAU MICHEL , LOUIS , RENE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1950
Commune de résidence
Creil
Nom, Prénom(s)
GAYDON BERTRAND , HENRI
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1966
Commune de résidence
L'Isle-Adam
Nom, Prénom(s)
HUBERT CHRISTOPHE , CHARLES , BERNARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1963
Commune de résidence
Saint-Mandé
Nom, Prénom(s)
KIMP BENOIT , PAUL , MARCEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1960
Commune de résidence
Doingt Flamicourt
Nom, Prénom(s)
LEBRUN FREDERIC , GEORGES , HENRI , AUGUSTIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1973
Commune de résidence
Villers-Bretonneux
Nom, Prénom(s)
LITRAS GILLES , ARMAND , MARCEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1951
Commune de résidence
Puteaux
Nom, Prénom(s)
MENOU DELPHINE , SUZANNE , JACKIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1974
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
NOVELLON MICHEL , AUGUSTIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1960
Commune de résidence
Montastruc-la-Conseillère
Nom, Prénom(s)
ROBIN DOMINIQUE , BERNARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1961
Commune de résidence
Villepreux
Nom, Prénom(s)
SAINTE-MARTHE JACQUES , CHRISTIAN , PIERRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1961
Commune de résidence
Chaumont-en-Vexin
Nom, Prénom(s)
VISTICOT CHRISTOPHE , EMMANUEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1972
Commune de résidence
Templeuve
Dénomination
IFOM GESTION
Qualité
Gérant
Commune de résidence
Paris
Dénomination
RAJELU
Qualité
Autre
Commune de résidence
Paris
Dénomination
YOCE
Qualité
Autre
Commune de résidence
Paris
Dénomination
L J M AND CO
Qualité
Autre
Commune de résidence
Paris
Dénomination
INGENIERIE FINANCIERE OUTRE-MER
Qualité
Autre
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/2008
Siret
50518517300018
Code APE
7739Z - Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
Nature de l'établissement
Activité principale
Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
Adresse
12 RUE AUBER
75009 , PARIS 9 - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ IFOM
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 29/08/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/07/2008
Siret
50518517300026
Code APE
7739Z - Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
LOCATION DE BIENS MOBILIERS ELIGIBLES AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 199 UNDECIES B ET 217 DU CODE GENERAL DES IMPOTS DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER
Adresse
83 RUE SAINTE MARIE
97400 , SAINT-DENIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ IFD REUNION RESIDENCE DODO
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT INITIAL DES STATUTS AU TC DE PARIS (2008 B 15798)
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).