Entreprise : SCI LA RIVIERE - SIREN 505 011 270
Identité
(Entreprise radiée le 24/10/2022)
Dénomination
SCI LA RIVIERE
SIREN (siège)
505 011 270
Date d'immatriculation au RNE
01/07/2008
Date de fin de la personne morale
30/06/2107
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2008
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1600 EUR
Adresse du siège
29 RUE DE CREIL 95340 BERNES-SUR-OISE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ALDIAS BERNARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1949
Commune de résidence
Bernes-sur-Oise
Nom, Prénom(s)
JOURNOT DOMINIQUE
Nom d'usage
ALDIAS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1954
Commune de résidence
Bernes-sur-Oise
Nom, Prénom(s)
MOERECANT LAURENT
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1963
Commune de résidence
Léglantiers
Nom, Prénom(s)
ALDIAS MARC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1957
Commune de résidence
Bernes-sur-Oise
Nom, Prénom(s)
JOURNOT STEPHANIE
Nom d'usage
CARDOSO
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1977
Commune de résidence
Ronquerolles
Nom, Prénom(s)
JOURNOT CELINE
Nom d'usage
MOERECANT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1973
Commune de résidence
Léglantiers
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/09/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/07/2008
Siret
50501127000012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition, la construction, l'aménagement, la gestion par voie de location ou autrement de tous biens, immeubles, fonds de commerce, acquisition, part de sociétés et opérations financières immobilières.
Adresse
29 RUE 29 Rue DE CREIL
95340 , Bernes-sur-Oise - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
43089
Date d'ajout
24/10/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 09/09/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
11/03/2022
Description
Dissolution à compter du 22/02/2022 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 22/02/2022, liquidateur : MOERECANT Laurent, siège de la liquidation : 29 Rue DE CREIL 95340 Bernes-sur-Oise, parution de la publicité légale : Les Echos paru le 08/03/2022
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).