Entreprise : AGAPE - SIREN 504 856 568
Identité
Dénomination
AGAPE
SIREN (siège)
504 856 568
Date d'immatriculation au RNE
25/06/2008
Début d’activité
01/07/2008
Date de fin de la personne morale
24/06/2107
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Libérale non règlementée
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Restaurant
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Capital social
50000 EUR
Adresse du siège
AV DU 18 JUIN 1940 13300 SALON-DE-PROVENCE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAURE SIMON , JEAN , HENRI , MARIE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1967
Commune de résidence
Toulon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/2008
Siret
50485656800010
Enseigne
LA BOUCHERIE
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Restauration traditionnelle
Adresse
AV DU 18 JUIN 1940
13300 , SALON-DE-PROVENCE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F23/017069
Date d'ajout
29/06/2023
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Toulon en date du 29/06/2023 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F23/007797
Date d'ajout
16/03/2023
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulon en date du 16/03/2023, a converti la liquidation judiciaire simplifiée en liquidation judiciaire normale de la SAS AGAPE, et a maintenu la Liquidateur judiciaire : SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me Dorian MOUTET 9 boulevard de Strasbourg 83000 Toulon, en qualité de liquidateur judiciaire.
Numéro d'observation
F22/025171
Date d'ajout
02/09/2022
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Toulon en date du 02/09/2022 désignant en qualité de Liquidateur judiciaire : SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me Dorian MOUTET 9 boulevard de Strasbourg 83000 Toulon en remplacement du mandataire judiciaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F21/027128
Date d'ajout
16/11/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulon en date du 16/11/2021 prononçant la liquidation judiciaire simplifiée. Liquidateur judiciaire : SELU CHRISTINE RIOUX 9 boulevard de Strasbourg 83000 Toulon . Date de cessation des paiements : 09/11/2021
Numéro d'observation
7770
Date d'ajout
18/11/2019
Description
Radiation du RCS le 18/11/2019 avec effet au 30/09/2019 Radiation d'office sur réquisition de Monsieur le Greffier du Greffe du Tribunal de Commerce de Toulon par suite du transfert du siege social Avenue du 18 06 1940 13300 SALON-DE-PROVENCE au 827 Avenue Victoire du 8 Mai 1945 83000 TOULON à compter du 30/09/2019 (Actes déposés auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Toulon le 15/11/2019 sous le numéro A2019/010467)
Numéro d'observation
F19/020158
Date d'ajout
15/11/2019
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 16.04.2019 - Siège de la liquidation : 5 RUE BERTHELOT 83000 TOULON
Numéro d'observation
4659
Date d'ajout
04/07/2019
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 16/04/2019 Liquidateur : LAURE Simon Le siège de la liquidation est fixé à : 5 rue Berthelot 83000 Toulon Journal d'annonces légales : LE REGIONAL en date du 03/07/2019 et LE REGIONAL du 13/11/2019
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).