Entreprise : VANNES OLYMPIQUE CLUB - SIREN 504 839 903
Identité
Dénomination
VANNES OLYMPIQUE CLUB
Sigle
VOC
SIREN (siège)
504 839 903
Date d'immatriculation au RNE
24/06/2008
Début d’activité
01/06/2008
Date de fin de la personne morale
23/06/2107
Date de clôture
30/06
Date de la première clôture
30/06/2008
Nature de l'entreprise
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activité principale
Gestion et animation d'un club de football professionnel donnant lieu à l'organisation de manifestation payantes.
Code APE
9312Z - Activités de clubs de sports
Capital social
475000 EUR
Adresse du siège
COMPLEXE SPORTIF DU PERENNO 56450 THEIX-NOYALO FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Theix
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AJAVON SEBASTIEN , GERMAIN , MARIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1965
Nom, Prénom(s)
BERTHY STEPHANE , RAYMOND
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1964
Commune de résidence
Baden
Nom, Prénom(s)
CADO FREDERIC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1973
Commune de résidence
Landivisiau
Nom, Prénom(s)
DAVID CHRISTOPHE , HENRI
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1968
Commune de résidence
Vannes
Nom, Prénom(s)
JESTIN MICHEL , PIERRE , MARIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1952
Commune de résidence
Carantec
Nom, Prénom(s)
KERDODE STEPHANE , GILBERT , DANIEL
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1973
Commune de résidence
Saint-Ave
Dénomination
ASSOCIATION VANNES OLYMPIQUE CLUB
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Theix-Noyalo
Dénomination
SAS CASCO
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Lamballe
Dénomination
OUEST CONSEILS AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Quimper
Dénomination
CABINET COLIN HENRIO
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Vannes Cedex
Dénomination
JESTIN 56 SPORT
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Saint-Martin-des-Champs
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/06/2008
Siret
50483990300011
Code APE
9312Z - Activités de clubs de sports
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Gestion et animation d'un club de football professionnel donnant lieu à l'organisation de manifestation payantes.
Adresse
COMPLEXE SPORTIF DU PERENNO
56450 , THEIX-NOYALO - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Theix
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3734
Date d'ajout
21/06/2017
Description
Radiation du RCS le 21/06/2017 avec effet au 21/06/2017 En date du 21/06/2017, le Tribunal de Commerce de VANNES a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la SA VANNES OLYMPIQUE CLUB en raison de l'insuffisance d'actif. (PROCEDURE OUVERTE LE 11/06/2014).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2905
Date d'ajout
13/06/2014
Description
(Ouverture d'une procédure de) Liquidation judiciaire Par jugement du 11/06/2014, le Tribunal de Commerce de VANNES a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société VANNES OLYMPIQUE CLUB et a fixé au 11/12/2012 la date de cessation de ses paiements. Juge Commissaire : Monsieur PROUVOST. Liquidateur : Maître Raymond DUPONT - 14, Boulevard de la Paix - CS 22173 - 56005 VANNES CEDEX. Date d'effet : 11/06/2014
Numéro d'observation
2576
Date d'ajout
04/06/2013
Description
Augmentation de capital à compter du 06/05/2013 Ancien : 400 000 EUROS Nouveau : 475 000 EUROS Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 27/05/2013 : Changement de qualité : KERDODE Stéphane Gilbert Daniel, Vice-président, Administrateur devient Administrateur, Directeur général, Président du conseil d'administration Changement de qualité : JESTIN Michel Pierre Marie, Directeur général, Président du conseil d'administration devient Administrateur
Numéro d'observation
1185
Date d'ajout
07/03/2013
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 19/02/2013 Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 29/01/2013 : Ancien représentant permanent de l'ASSOCIATION VANNES OLYMPIQUE CLUB, administrateur : GABILLET Maurice Nouveau représentant permanent de l'ASSOCIATION VANNES OLYMPIQUE CLUB, administrateur : TOZZO René
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).