Entreprise : E L I X - SIREN 504 798 554
Identité
(Entreprise radiée le 16/11/2021)
Dénomination
E L I X
SIREN (siège)
504 798 554
Date d'immatriculation au RNE
18/06/2008
Date de fin de la personne morale
17/06/2107
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
LA BASSE BOURLIERE 79310 VERRUYES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AUNEAU ERIC , GILLES , STEPHANE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1964
Commune de résidence
Verruyes
Nom, Prénom(s)
LOUIS VINCENT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1967
Commune de résidence
Niort
Dénomination
AHTEM
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Niort
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/10/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
06/06/2008
Siret
50479855400011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
9 RUE DU PETIT VIGNEAU
79000 , NIORT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SOUCHE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 08/11/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
06/06/2008
Siret
50479855400029
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition d'immeubles bâtis ou non bâtis, construction d'immeubles, administration et l'exploitation par bail location ou autrement desdits immeubles.
Adresse
La Basse Bourlière
79310 , Verruyes - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9726
Date d'ajout
16/11/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 08/11/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
03/11/2021
Description
Dissolution à compter du 30/09/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 30/09/2021, liquidateur : AUNEAU Eric Gilles Stéphane, siège de la liquidation : La Basse Bourlière 79310 Verruyes, parution de la publicité légale : LA CONCORDE paru le 04/11/2021
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).