Entreprise : QUIEU BLANCS - SIREN 504 794 298
Identité
Dénomination
QUIEU BLANCS
SIREN (siège)
504 794 298
Date d'immatriculation au RNE
18/06/2008
Début d’activité
24/08/2008
Date de fin de la personne morale
17/06/2058
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
café bar débit de boissons snack-bar glacier
Code APE
5630Z - Débits de boissons
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
PL MARCEL BONNEIN 13810 EYGALIERES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BARNEAUD BERNARD , AIME , HENRI
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1952
Commune de résidence
Eygalières
Nom, Prénom(s)
VILLARD MICHEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1962
Commune de résidence
Eygalières
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
24/08/2008
Siret
50479429800027
Enseigne
Café de la place
Code APE
5630Z - Débits de boissons
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
café bar débit de boissons snack-bar glacier
Adresse
PL MARCEL BONNEIN
13810 , EYGALIERES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/08/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
18/06/2008
Siret
50479429800019
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
AV JEAN JAURES
13810 , EYGALIERES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1886
Date d'ajout
10/04/2009
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 23/03/2009 : Partant : GUIRAN Stéphane, Co-Gérant Nouveau : BARNEAUD Bernard Aimé Henri, Co-Gérant
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).