Entreprise : MONNIN-TCHOKONTE - SIREN 504 403 866
Identité
(Entreprise radiée le 14/10/2020)
Dénomination
MONNIN-TCHOKONTE
SIREN (siège)
504 403 866
Date d'immatriculation au RNE
27/05/2008
Date de fin de la personne morale
26/05/2107
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2008
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SELARL, Société d'exercice libéral à responsabilité limitée
Capital social
50000 EUR
Adresse du siège
71 AV GUYNEMER 59700 MARCQ-EN-BAROEUL FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
71-3
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MONNIN PIERRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1957
Commune de résidence
Marcq-en-Baroeul
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/10/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/06/2008
Siret
50440386600016
Code APE
8621Z - Activité des médecins généralistes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Exercice en commun de la profession de médecin
Adresse
71 AV 71-3 avenue Guynemer
59700 , Marcq-en-Baroeul - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
71-3
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 14/10/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2012
Siret
50440386600024
Code APE
8621Z - Activité des médecins généralistes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Exercice en commun de la profession de médecin
Adresse
8 RUE DE LA BIENFAISANCE
59200 , TOURCOING - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
14/10/2020
Description
Jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 02/10/2020 a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
15
Date d'ajout
14/10/2020
Description
Radiation à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d'actif - article R.123-129-1° du code de commerce
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
19/10/2018
Description
Jugement du Tribunal de grande instance de Lille en date du 05-10-2018 a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, désigne comme liquidateur Me Philippe Martin 58 avenue Guynemer 59700 Marcq en Baroeul.
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
31/05/2018
Description
Jugement du Tribunal de grande instance de Lille en date du 11-05-2018 a prononcé le redressement judiciaire. Fixe provisoirement au 25/04/2018 la date de cessation des paiements. Fixe à 6 mois la durée de la période d'observation et la poursuite d'activité. Désigne Madame Marianne Jamet, Vice-présidente en qualité de Juge-commissaire titulaire et Madame Pauline Mimiague en qualité de Juge-commissaire suppléant. Désigne Me Philippe Martin ayant étude 58 avenue Guynemer 59700 Marcq en Baroeul, en qualité de mandataire judiciaire.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
28/05/2008
Description
Historique : Publication Légale : La gazette nord pas de calais du 1/5/2008
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).