Entreprise : DIGITAL ADVERT - SIREN 504 354 564
Identité
Dénomination
DIGITAL ADVERT
SIREN (siège)
504 354 564
Date d'immatriculation au RNE
28/05/2008
Début d’activité
01/05/2008
Date de fin de la personne morale
27/05/2107
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2008
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Toute gestion de supports de publicité, élaboration de plan média, notamment digitaux, activité de régie publicitaire via la vente d'espaces publicitaires auprès d'annonceurs d'agences de publicité. Toutes prestations de marketing direct hébergement location et routage de bases de données qualifiées et OPT-IN.
Code APE
7312Z - Régie publicitaire de médias
Capital social
82300 EUR
Adresse du siège
3 CRS D'HERBOUVILLE 69004 LYON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERAUD STEPHANE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Marseille
Nom, Prénom(s)
JOLY FRANCK
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1971
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
TEBOUL JEAN-MARC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Aix-en-Provence
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/05/2008
Siret
50435456400016
Code APE
7312Z - Régie publicitaire de médias
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Toute gestion de supports de publicité
Adresse
3 CRS D'HERBOUVILLE
69004 , LYON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/11/2010
Siret
50435456400024
Code APE
7312Z - Régie publicitaire de médias
Activité principale
Régie publicitaire de médias
Adresse
5 BD POISSONNIERE
75002 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F20/032734
Date d'ajout
30/06/2020
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 30/06/2020 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F20/032826
Date d'ajout
30/06/2020
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 30/06/2020 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F19/073486
Date d'ajout
24/12/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 19/12/2019 désignant en qualité de Administrateur judiciaire : la Selarl AJ PARTENAIRES représentée par Me Didier LAPIERRE et Me Ludivine SAPIN 174 Rue de Créqui 69003 LYON en remplacement du mandataire précédemment désigné avec la même qualité.
Numéro d'observation
F18/039728
Date d'ajout
02/08/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 02/08/2018 prononçant la conversion en liquidation judiciaire. Liquidateur judiciaire : la Selarl MJ SYNERGIE-Mandataires judiciaires représentée par Me Bruno WALCZAK 136 cours Lafayette Cs 33434 69441 Lyon CEDEX 03
Numéro d'observation
F18/013886
Date d'ajout
22/03/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 22/03/2018 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Mandataire Judiciaire : la Selarl MJ SYNERGIE-Mandataires judiciaires représentée par Me Bruno WALCZAK 136 cours Lafayette Cs 33434 69441 Lyon CEDEX 03, Administrateur judiciaire : la Selarl AJ PARTENAIRES représentée par Mes Bruno et Ludivine SAPIN et Me Didier LAPIERRE 174 rue de Créqui 69003 Lyon mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 15/02/2018
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).