Entreprise : KI 63 - SIREN 504 287 848
Identité
(Entreprise radiée le 28/01/2020)
Dénomination
KI 63
SIREN (siège)
504 287 848
Date d'immatriculation au RNE
21/05/2008
Date de fin de la personne morale
20/05/2107
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1200 EUR
Adresse du siège
45 RTE DE BOURGES 18000 BOURGES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DE PENA GENEVIEVE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1963
Commune de résidence
Bourges
Nom, Prénom(s)
JACQUEMARD ERIC
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1963
Commune de résidence
Bourges
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 04/12/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
07/05/2008
Siret
50428784800015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Propriété et gestion à titre civil de tous les biens mobiliers et immobiliers
Adresse
45 RTE 45 route de Bourges
18000 , Bourges - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
489
Date d'ajout
28/01/2020
Description
Radiation du RCS le 28/01/2020 avec effet au 04/12/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
487
Date d'ajout
28/01/2020
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 04/12/2019 Liquidateur : JACQUEMARD Eric Le siège de la liquidation est fixé à : 45 rue du Pasteur John Bost 18000 Bourges Journal d'annonces légales : L'Information Agricole du Cher en date du 10/01/2020
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).