Entreprise : SCI LOU DAMIANOU - SIREN 504 077 389
Identité
Dénomination
SCI LOU DAMIANOU
SIREN (siège)
504 077 389
Date d'immatriculation au RNE
29/04/2008
Début d’activité
20/06/2008
Date de fin de la personne morale
28/04/2107
Forme juridique
Autre société civile
Activités principales de l’objet social
Gestion, acquisition.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
200 EUR
Adresse du siège
15 IMP BEAUSOLEIL 30620 BERNIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAMY DANIELLE , PIERRETTE
Nom d'usage
GUYOT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1962
Commune de résidence
Saint-André-de-Valborgne
Nom, Prénom(s)
SALLE BRUNO , JEAN-MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1961
Commune de résidence
Saint-André-de-Valborgne
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
20/06/2008
Siret
50407738900022
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Gestion, acquisition.
Autres Activités
Gestion, acquisition.
Adresse
15 IMP BEAUSOLEIL
30620 , BERNIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/06/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/04/2008
Siret
50407738900014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
266 RTE DE NIMES
30220 , AIGUES-MORTES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F18/019515
Date d'ajout
17/12/2018
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Grande Instance de Nîmes en date du 06/12/2018 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F18/002122
Date d'ajout
13/02/2018
Description
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Nîmes en date du 01/02/2018 prononçant la liquidation judiciaire immédiate. Liquidateur judiciaire : Maître JULIEN Pierre 3 boulevard Amiral Courbet BP 10001 30006 Nîmes CEDEX 4. Date de cessation des paiements : 07/12/2017
Numéro d'observation
F16/001450
Date d'ajout
26/01/2016
Description
Modification relative aux dirigeants : à compter du 09/12/2015 SALLE Bruno Jean-Marie nom d'usage : SALLE Bruno devient gérant LAMY Danielle Pierrette nom d'usage : GUYOT Danielle n'est plus gérant
Numéro d'observation
F16/001450
Date d'ajout
26/01/2016
Description
Modification du domicile personnel de dirigeants : Monsieur SALLE Bruno Ancienne Adresse : 15 Impasse de Beausoleil 30620 BERNIS Nouvelle Adresse : 6 Place de l'Eglise Bourgade 30940 SAINT-ANDRE-DE-VALBORGNE Madame GUYOT Danielle Ancienne Adresse : 15 Impasse de Beausoleil 30620 BERNIS Nouvelle Adresse : 6 Place de l'Eglise Bourgade 30940 SAINT-ANDRE-DE-VALBORGNE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).