Entreprise : HBP - SIREN 503 942 716
Identité
Dénomination
HBP
SIREN (siège)
503 942 716
Date d'immatriculation au RNE
30/04/2008
Début d’activité
01/04/2008
Date de fin de la personne morale
29/04/2107
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2008
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Holding animatrice et prestataire de services ; Toutes prestations informatiques et de télécommunication ; Toutes opérations industrielles et commerciales dans le domaine de la construction bois ; Étude et réalisation d'immeubles ; Maîtrise d'ouvrage déléguée.
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Capital social
2330000 EUR
Adresse du siège
RTE DE FOUGERES 53120 GORRON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BELLIARD PHILIPPE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1961
Commune de résidence
Pacé
Dénomination
FITECO
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Changé
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/2008
Siret
50394271600013
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Holding animatrice et prestataire de services ; Toutes prestations informatiques et de télécommunication ; Toutes opérations industrielles et commerciales dans le domaine de la construction bois ; Étude et réalisation d'immeubles ; Maîtrise d'ouvrage déléguée.
Adresse
RTE DE FOUGERES
53120 , GORRON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3690
Date d'ajout
12/04/2024
Description
Clôture pour insuffisance d'actifs suivant jugement en date du 10/04/2024. Disparition.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10415
Date d'ajout
26/10/2023
Description
Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée En date du 25/10/2023, le Tribunal de Commerce DE LAVAL a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et a désigné : Liquidateur : SELARL SLEMJ & ASSOCIES, représentée par Maître Guillaume LEMERCIER - 7, rue DE PARADIS - 53000 Lavalet a fixé au 24/08/2023 la date de cessation des paiements.Date d'effet : 25/10/2023
Numéro d'observation
2833
Date d'ajout
10/07/2014
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 13/06/2014 : Partant : BRUNEAU Joseph, Commissaire aux comptes suppléant Nouveau : NOURY Philippe, Commissaire aux comptes suppléant Journal d'annonces légales : Ouest France du 03/07/2014
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).