Entreprise : SENERGIES - SIREN 503 859 274
Identité
Dénomination
SENERGIES
SIREN (siège)
503 859 274
Date d'immatriculation au RNE
25/04/2008
Début d’activité
04/04/2008
Date de fin de la personne morale
24/04/2107
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Gestion de biens
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
L'exploitation de tous moyens de production d'énergie, la transformation, le stockage, la vente d'énergie, la réalisation de toutes études et recherches se rapportant à la production d'énergie.
Code APE
3511Z - Production d'électricité
Capital social
400000 EUR
Adresse du siège
LD LES HETRES 53810 CHANGE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SECHE MAXIME
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1984
Commune de résidence
Paris 17
Dénomination
SECHE ENVIRONNEMENT
Qualité
Autre
Commune de résidence
Changé
Dénomination
SOREGIES
Qualité
Membre
Commune de résidence
Poitiers
Dénomination
MAZARS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Courbevoie
Établissements
Type d'établissement
Principal
Date début d’activité
04/04/2008
Siret
50385927400022
Code APE
3511Z - Production d'électricité
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
L'exploitation de tous moyens de production d'énergie, la transformation, le stockage, la vente d'énergie, la réalisation de toutes études et recherches se rapportant à la production d'énergie.
Autres Activités
L'exploitation de tous moyens de production d'énergie, la transformation, le stockage, la vente d'énergie, la réalisation de toutes études et recherches se rapportant à la production d'énergie.
Adresse
la Reissière
86150 , LE VIGEANT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA REISSIERE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Siège
Siret
50385927400014
Adresse
LD LES HETRES
53810 , CHANGE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2969
Date d'ajout
26/05/2020
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 27/04/2020 : Partant : ACOREX AUDIT (SARL), Commissaire aux comptes titulaire Partant : FOURNIER Benoîst, Commissaire aux comptes suppléant Nouveau : MAZARS (SADIR), Commissaire aux comptes titulaire Journal:Ouest France du 28.05.2020
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).