Entreprise : SCI LE RELAIS - SIREN 503 714 693
Identité
(Entreprise radiée le 10/08/2017)
Dénomination
SCI LE RELAIS
SIREN (siège)
503 714 693
Date d'immatriculation au RNE
14/04/2008
Date de fin de la personne morale
13/04/2013
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2008
Forme juridique
Société civile immobilière de construction-vente
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
4 SQ RAPHAEL 89600 SAINT-FLORENTIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ROY CHRISTINE , NATHALIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1970
Commune de résidence
Chailley
Nom, Prénom(s)
ROY ALAIN , GUY
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1947
Commune de résidence
Saint-Florentin
Nom, Prénom(s)
ROY VALERIE , KATIA
Nom d'usage
MORIZE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1970
Commune de résidence
Saint-Georges-sur-Baulche
Dénomination
TENDANCES-IMMOBILIER-CONSTRUCTION-TENDIMMO
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Saint-Florentin
Dénomination
Société GROUPE ROY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Chailley
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/2008
Siret
50371469300010
Enseigne
LE RELAIS
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Activité principale
Supports juridiques de programmes
Adresse
23 PL DILO
89600 , SAINT-FLORENTIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 28/06/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
31/12/2009
Siret
50371469300028
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Activité principale
Supports juridiques de programmes
Adresse
4 SQ RAPHAEL
89600 , SAINT-FLORENTIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
10/08/2017
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 28-06-2017, JOURNAL PUBLICATEUR : Terres de Bourgogne DU : 11-08-2017, adresse de liquidation : au siège social
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
26/01/2016
Description
Dissolution par la survenance du terme statutaire (mention d¿office : article R. 123-124 al. 1 4° du code de commerce)
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
16/06/2010
Description
Transfert du siège de 23 place Dilo 89600 SAINT FL ORENTIN à 4 Square Raphaël 89600 SAINT FLORENTIN à compter du 31 décembre 2009
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
14/04/2008
Description
Historique : PUBLICITE DE CONSTITUTION: La Liberté de l'Yonne
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation : 31/12/2009.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).