Entreprise : KLEBER OPERA ENTREPRISES - SIREN 503 712 838
Identité
Dénomination
KLEBER OPERA ENTREPRISES
SIREN (siège)
503 712 838
Date d'immatriculation au RNE
05/07/2012
Début d’activité
01/02/2008
Date de fin de la personne morale
04/07/2107
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Agent commercial
Forme juridique
SCS, Société en commandite simple
Activité principale
Fonds de placement et entités financières similaires
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Capital social
37000 EUR
Adresse du siège
8 RUE DE L'EST 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TOLOT YVES
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1953
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
MITJAVILE CHRISTIAN
Qualité
Président du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1951
Commune de résidence
Nanterre
Nom, Prénom(s)
BEAUREPAIRE DANIEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1950
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
JACHEET BENOIT
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1966
Commune de résidence
Paris
Dénomination
KLEBER OPERA
Qualité
Gérant
Commune de résidence
Paris
Dénomination
AUDIT ET COMPTABILITE (A et C)
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/02/2008
Siret
50371283800021
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Nature de l'établissement
Agent commercial
Activité principale
Fonds de placement et entités financières similaires
Adresse
8 RUE DE L'EST
92100 , BOULOGNE-BILLANCOURT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
94642
Date d'ajout
19/09/2022
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Paris du : 13/09/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2008B1124615
Date d'ajout
13/09/2022
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Paris du : 13/09/2022
Numéro d'observation
45304
Date d'ajout
09/08/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS prononce en date du 08/08/2019 , la liquidation judiciaire , date de cessation des paiements le 11/06/2019 , désigne liquidateur SELARL FIDES en la personne de Me Pablo Castanon 5 rue de Palestro 75002 Paris , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
08/08/2019
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS, a prononcé, en date du 08/08/2019, l'ouverture de la liquidation judiciaire sous le numéro P201901943, date de cessation des paiements le 11/06/2019, et a désigné : juge commissaire M. Franck Meynaud liquidateur SELARL FIDES en la personne de Me Pablo Castanon 5 rue de Palestro 75002 Paris,, les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc
Numéro d'observation
47845
Date d'ajout
29/07/2016
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 27/06/2016
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
12/07/2012
Description
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE NANTERRE SOUS LE NUMERO 2012B04727
Numéro d'observation
47880
Date d'ajout
05/07/2012
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).