Entreprise : NAPUKA 2 - SIREN 503 572 760
Identité
(Entreprise radiée le 25/05/2023)
Dénomination
NAPUKA 2
SIREN (siège)
503 572 760
Date d'immatriculation au RNE
16/02/2010
Date de fin de la personne morale
15/02/2023
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Capital social
117175 EUR
Adresse du siège
83 RUE SAINTE MARIE 97400 SAINT-DENIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CO IFD REUNION RESIDENCE DODO
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SABRIE THOMAS , ANNE , ETIENNE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1975
Commune de résidence
Pradines
Nom, Prénom(s)
SABRIE PHILIPPE , JEAN , PIERRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1949
Commune de résidence
Pradines
Nom, Prénom(s)
REIG CHRISTIAN , CLAUDE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1960
Commune de résidence
Saint-Gaudens
Nom, Prénom(s)
PERON SERGE , RENE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1948
Commune de résidence
Brest
Nom, Prénom(s)
PIERINI JEAN-CLAUDE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1966
Commune de résidence
Mougins
Nom, Prénom(s)
LAUDIGEOIS LAURENT , PAUL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1970
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
MONTAGNE JEAN-PAUL , LOUIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1958
Commune de résidence
Hérouville-Saint-Clair
Nom, Prénom(s)
KIENER ANDRE , RICHARD , PAUL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1953
Commune de résidence
Schœlcher
Nom, Prénom(s)
LE BOULANGER CHRISTOPHE , PIERRE , MICHEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1971
Commune de résidence
Laval
Nom, Prénom(s)
HASCOET CLAUDE , GUY , JEAN , DOMINIQUE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1965
Commune de résidence
Quimper
Nom, Prénom(s)
JOURNAULT LOUIS , GEORGES , BERNARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1978
Commune de résidence
Sassenage
Nom, Prénom(s)
HAMMAMI TALEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1972
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
STEENKISTE JEAN-MARIE , RENE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1949
Commune de résidence
Sedan
Nom, Prénom(s)
TRIOLE MICKAEL , ROLLAND , JOSEPH
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1977
Commune de résidence
Montandon
Nom, Prénom(s)
SAUTJEAU JACK , JOSEPH , LOUIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1950
Commune de résidence
Saint-Clément-de-la-Place
Nom, Prénom(s)
SERVONNET ALAIN , MARCEL , EUGENE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1948
Commune de résidence
Talant
Nom, Prénom(s)
PEUGNIEZ VALERIE , MICHELE , MARIE
Nom d'usage
AMMEUX
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1966
Commune de résidence
Lesbœufs
Nom, Prénom(s)
CLASTRES THIERRY , FALY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1978
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
CLAUSS CAROLINE , MARIE , ELISABETH
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1977
Commune de résidence
Blagnac
Nom, Prénom(s)
COURNEDE SERGE , HENRI , EMILE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1961
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
DORE STEPHANE , PIERRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1971
Commune de résidence
Carcassonne
Nom, Prénom(s)
EYROLLES PATRICE , JEAN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1950
Commune de résidence
Roquebrune-sur-Argens
Nom, Prénom(s)
FEVRE PHILIPPE , ERNEST , RENE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1958
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
GERS SEBASTIEN , BERNARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1980
Commune de résidence
Paris
Dénomination
IFOM GESTION
Qualité
Gérant
Commune de résidence
Paris
Dénomination
BASKET
Qualité
Autre
Commune de résidence
Paris
Dénomination
LAETITIA 03
Qualité
Autre
Commune de résidence
Paris
Dénomination
INGENIERIE FINANCIERE OUTRE-MER
Qualité
Autre
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/2008
Siret
50357276000018
Code APE
7739Z - Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
Nature de l'établissement
Activité principale
Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
Adresse
12 RUE AUBER
75009 , PARIS 9 - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ IFOM
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/05/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
07/04/2008
Siret
50357276000026
Code APE
7739Z - Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
LOCATION DE BIENS MOBILIERS ELIGIBLES AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 199 UNDECIES B ET 217 DU CODE GENERAL DES IMPOTS DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER.
Adresse
83 RUE CHEZ IFD REUNION
97400 , Saint-Denis - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
83 RUE SAINTE-MARIE - RESIDENCE DODO
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT INITIAL DES STATUTS AU TC DE PARIS (2008 B 08334)
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).