Entreprise : GRENOBLE ANGELS PARTICIPATIONS SAS - SIREN 503 545 857
Identité
(Entreprise radiée le 31/05/2019)
Dénomination
GRENOBLE ANGELS PARTICIPATIONS SAS
SIREN (siège)
503 545 857
Date d'immatriculation au RNE
03/04/2008
Date de fin de la personne morale
02/04/2026
Date de clôture
31/03
Date de la première clôture
31/03/2009
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
909000 EUR
Adresse du siège
65 BD DES ALPES 38240 MEYLAN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERNARD JEAN-MARIE , GEORGES
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1949
Commune de résidence
Meylan
Nom, Prénom(s)
GUINET JEAN-CHRISTOPHE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1965
Commune de résidence
Seyssinet-Pariset
Dénomination
SCP DE COMMISSAIRES AUX COMPTES GOURGUE ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Seyssinet-Pariset
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/10/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
06/03/2008
Siret
50354585700016
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Activité principale
Gestion de fonds
Adresse
65 BD DES ALPES
38240 , MEYLAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F18/016792
Date d'ajout
24/10/2018
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 12/09/2018 - Siège de la liquidation : 65 Boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - Publicité dans un journal d'annonces légales : Les Affiches de Grenoble et du Dauphiné du 28/09/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F18/016792
Date d'ajout
24/10/2018
Description
Cessation totale d'activité à compter du 12/09/2018
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).