Entreprise : BERRIC - SIREN 503 517 583
Identité
Dénomination
BERRIC
SIREN (siège)
503 517 583
Date d'immatriculation au RNE
03/04/2008
Début d’activité
11/06/2008
Date de fin de la personne morale
02/04/2107
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Artisanale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
PLATS PREPARES A EMPORTER
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Code APRM
1085ZZ - Fabrication de plats préparés
Capital social
50000 EUR
Adresse du siège
229 RUE GRAHAM BELL 84130 LE PONTET FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE COMMERCIALE DE SAINT-TRONQUET
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DONCHE-GAY BRUNO
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1972
Commune de résidence
Avignon
Nom, Prénom(s)
AZOULAY PHILIPPE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1962
Commune de résidence
AVIGNON
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
11/06/2008
Siret
50351758300012
Enseigne
LE 5 SAVEURS
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Code APRM
1085ZZ - Fabrication de plats préparés
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Artisanale
Activité principale
PLATS PREPARES A EMPORTER
Code APRM
1085ZZ - Fabrication de plats préparés
Code APRM
1085ZZ - Fabrication de plats préparés
Adresse
229 RUE GRAHAM BELL
84130 , LE PONTET - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE COMMERCIALE DE SAINT-TRONQUET
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3359
Date d'ajout
01/03/2018
Description
Radiation du RCS le 01/03/2018 avec effet au 21/02/2018 Par jugement du 21/02/2018, le tribunal de commerce d'Avignon a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
11069
Date d'ajout
07/07/2017
Description
Remplacement d'un mandataire de justice Par ordonnance du 07/07/2017, le président du tribunal de commerce d'Avignon a désigné en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL ETUDE BALINCOURT prise en la personne de Maître Frédéric TORELLI en lieu et place de Maître Frédéric TORELLI ès noms Date d'effet : 07/07/2017
Numéro d'observation
105
Date d'ajout
11/01/2016
Description
Jugement de liquidation judiciaire en cours de procédure Par jugement du 06/01/2016, le tribunal prononce la liquidation judiciaire sans poursuite d'activité, désigne comme liquidateur Me TORELLI Frédéric 4, impasse Plat Boulevard St Jean 84000 Avignon date de cessation des paiements : 05/11/2012 Date d'effet : 06/01/2016
Numéro d'observation
11899
Date d'ajout
08/10/2015
Description
Adoption d'un plan de redressement avec cession d'activité(s) PAR JUGEMENT DU 07/10/2015, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON ARRETE LE PLAN DE CESSION totale DE L'ENTREPRISE AU PROFIT DE Monsieur et Madame BY ET maintient SCP DOUHAIRE-AVAZERI prise en la personne de Me DOUHAIRE avec tous les pouvoirs nécessaires à la mise en oeuvre du plan et Me TORELLI en qualité de mandataire judiciaire Date d'effet : 07/10/2015
Numéro d'observation
5591
Date d'ajout
28/04/2015
Description
Prolongement de la période d'observation (RJ) EN DATE DU 22/04/2015, JUGEMENT PROROGEANT EXCEPTIONNELLEMENT LA PERIODE D'OBSERVATION POUR UNE DUREE DE 6 mois A COMPTER DU 30/04/2015 Date d'effet : 22/04/2015
Numéro d'observation
11921
Date d'ajout
10/10/2014
Description
Prolongement de la période d'observation (RJ) EN DATE DU 08/10/2014, le tribunal autorise la cession par la HOLDING LES 5 SAVEURS des 4999 parts sociales restantes composant le capital de la SARL BERRIC au profit de la SARL HOTEL RESTAURANT DU PALAIS DES PAPES, et renouvelle la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 30/10/2014.
Numéro d'observation
7961
Date d'ajout
01/07/2014
Description
Jugement du 25/06/2014, le Tribunal de commerce désigne en remplacement de Me Bruno BERTHOLET et afin de poursuivre la mission initiale en qualité d'administrateur judiciaire : la SCP DOUHAIRE-AVAZERI prise en la personne de Me Emmanuel DOUHAIRE, administrateur judiciaire demeurant 3 place Félix Baret, 13006 MARSEILLE 6.
Numéro d'observation
5739
Date d'ajout
06/05/2014
Description
(Ouverture d'une procédure de) Redressement judiciaire Suivant jugement du 30/04/2014, le tribunal de commerce d'Avignon a prononcé l'ouverture du redressement judiciaire avec une période d'observation de 6 mois et a désigné: Juge commissaire...........: DAUDIER Mireille Juge commissaire suppléant : GERMAIN Jean-Claude Mandataire judiciaire : Me TORELLI Frédéric 4, impasse Plat Boulevard St Jean 84000 Avignon Administrateur judiciaire : SELARL DE SAINT RAPT & BERTHOLET prise en la personne de Me BERTHOLET 121, rue Jean Dausset BP 41250 84911 AVIGNON CEDEX 9 avec pour mission d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion Date de cessation des paiements: 05/11/2012 Date d'effet : 30/04/2014
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).