Entreprise : DIRECT SALES - SIREN 503 373 417
Identité
Dénomination
DIRECT SALES
SIREN (siège)
503 373 417
Date d'immatriculation au RNE
27/03/2008
Date de fin de la personne morale
26/03/2107
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Gestion de biens
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
50000 EUR
Adresse du siège
14 RUE LINCOLN 75008 PARIS 8 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Lefevre BERNARD , RAPHAEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1954
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Pereira BRUNO
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1979
Commune de résidence
Issy-les-Moulineaux
Dénomination
A.M.O. FINANCE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Marseille
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/05/2016
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
04/01/2010
Siret
50337341700024
Code APE
7711A - Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers
Adresse
14 RUE LINCOLN
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/2008
Siret
50337341700016
Code APE
4791A - Vente à distance sur catalogue général
Activité principale
Vente à distance sur catalogue général
Adresse
64 B RUE KLEBER
92300 , LEVALLOIS-PERRET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2011B0790311
Date d'ajout
21/12/2017
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 21/12/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
04/05/2016
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS, a prononcé, en date du 04/05/2016, l'ouverture de la liquidation judiciaire sous le numéro P201601308, date de cessation des paiements le 04/11/2014, et a désigné : juge commissaire M. Olivier Castello liquidateur SCP Brouard-Daudé en la personne de Me Xavier Brouard 34 rue Sainte-Anne 75001 Paris, les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
07/10/2014
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 19-09-2014, JOURNAL PUBLICATEUR : La Loi DU : 01-10-2014, adresse de liquidation : au siège social
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
07/04/2011
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).