Entreprise : MIA - SIREN 503 327 785
Identité
Dénomination
MIA
SIREN (siège)
503 327 785
Date d'immatriculation au RNE
05/04/2017
Début d’activité
01/07/2019
Date de fin de la personne morale
04/04/2107
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale, Libérale non règlementée
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activité principale
Prestation de services informatiques, la formation et le conseil aux entreprises.
Code APE
6202A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
70 Ceselas 44460 Saint-Nicolas-de-Redon FRANCE
Représentants
Nom, Prénom(s)
MILOVANOVIC ANDRE-ANDRIJAN
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1965
Commune de résidence
Saint-Nicolas-de-Redon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/2019
Siret
50332778500070
Code APE
6202A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Prestation de services informatiques, la formation et le conseil aux entreprises.
Adresse
70 Ceselas
44460 , Saint-Nicolas-de-Redon - FRANCE
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/04/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/2008
Siret
50332778500039
Code APE
6202A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Activité principale
Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Adresse
8 RUE GABRIEL FAURE
44200 , NANTES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 05/12/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/2008
Siret
50332778500013
Code APE
6202A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Activité principale
Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Adresse
3 RUE BARBARA
44120 , VERTOU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 14/11/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/12/2008
Siret
50332778500021
Code APE
6202A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Activité principale
Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Adresse
9 RUE DES SEPT MARIES
44400 , REZE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/07/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/2017
Siret
50332778500047
Code APE
6202A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Activité principale
Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Adresse
10 IMP MAYO
44210 , PORNIC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/05/2024
Type d'établissement
Siège et principal fermé
Date début d’activité
01/07/2019
Siret
50332778500062
Code APE
6202A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
Prestation de services informatiques, la formation et le conseil aux entreprises.
Autres Activités
Prestation de services informatiques, la formation et le conseil aux entreprises.
Adresse
10 RUE du Docteur Joseph AUDIC
56000 , Vannes - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CENTRE D'AFFAIRES VANNETAIS TENENIO
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/06/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/2019
Siret
50332778500054
Code APE
6202A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Activité principale
Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Adresse
17 RUE DES CHEVALIERS
56230 , QUESTEMBERT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5318
Date d'ajout
23/07/2020
Description
Transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 01/06/2020 : Ancienne adresse : 17 rue des Chevaliers 56230 Questembert Nouvelle adresse : 10 rue du Docteur Joseph Audic - Centre d'Affaires Vannetais - Ténénio 56000 Vannes Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/06/2020 : Modifié : MILOVANOVIC André Andrijan, Président, demeurant 2 impasse Er Kloze 56450 Le Hezo
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
09/09/2019
Description
RADIATION D'OFFICE PAR SUITE DU TRANSFERT DU SIEGE A QUESTEMBERT (56230), 17 Rue des Chevaliers, RC VANNES, LE 01-07-2019
Numéro d'observation
7515
Date d'ajout
06/09/2019
Description
Transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 01/07/2019 : Ancienne adresse : 10 impasse Mayo 44210 Pornic Nouvelle adresse 17 rue des Chevaliers 56230 Questembert Modification relative aux personnes dirigeantes à compter du 01/07/2019 : Modifié : MILOVANOVIC' André-Andrijan, Gérant, demeurant 17 rue des Chevaliers 56230 Questembert
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
10/04/2017
Description
RADIATION D'OFFICE PAR SUITE DU TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET du fonds principal à : 10 Impasse Mayo 44210 PORNIC RCS SAINT NAZAIRE LE 01-04-2017
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
05/04/2017
Description
Aucune activité n'est conservée à l'ancien siège.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).