Entreprise : KIAORA - SIREN 503 215 022
Identité
Dénomination
KIAORA
SIREN (siège)
503 215 022
Date d'immatriculation au RNE
17/03/2008
Date de fin de la personne morale
16/03/2107
Date de clôture
31/08
Date de la première clôture
31/08/2009
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
32 QUAI ARLOING 69009 LYON 9EME FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ROSSELLI ELISABETH
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1968
Commune de résidence
Caluire-et-Cuire
Nom, Prénom(s)
DIDELET SEBASTIEN , CLAUDE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1975
Commune de résidence
Lyon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/07/2009
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
03/03/2008
Siret
50321502200016
Code APE
9313Z - Activités des centres de culture physique
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Centre de musculation, body building, aérobic, fitness
Adresse
32 QUAI 32 Quai Arloing
69009 , Lyon - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F10/040283
Date d'ajout
02/12/2010
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 02/12/2010 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F10/040285
Date d'ajout
02/12/2010
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 02/12/2010 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F10/024722
Date d'ajout
23/07/2010
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 22/07/2010 décidant de ne plus faire application à la procédure ouverte à l'encontre de La société KIAORA des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L.644-1 à L.644-6 du Code de commerce.
Numéro d'observation
F09/024606
Date d'ajout
29/07/2009
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 29/07/2009 prononçant la conversion en liquidation judiciaire simplifiée avec poursuite d'activité autorisée jusqu'au 31/07/2009. Organes de la procédure: Juge commissaire : Monsieur PEYRAMAURE Christian Juge commissaire suppléant : Monsieur AVEDIGUIAN Samuel, Liquidateur-judiciaire : Maître SABOURIN 219 RUE DUGUESCLIN 69427 LYON CEDEX 03
Numéro d'observation
F09/016487
Date d'ajout
13/05/2009
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 13/05/2009 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Juge commissaire : Monsieur PEYRAMAURE Christian, Juge commissaire suppléant : Monsieur AVEDIGUIAN Samuel, Mandataire Judiciaire : Maître SABOURIN 219 RUE DUGUESCLIN 69427 LYON CEDEX 03, Administrateur judiciaire : la Selarl BAULAND-GLADEL-MARTINEZ représentée par Me Eric BAULAND 40 RUE DE BONNEL 69003 LYON mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 05/05/2009
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).