Entreprise : SCI MAISONS BOIS - SIREN 503 144 354
Identité
(Entreprise radiée le 27/06/2018)
Dénomination
SCI MAISONS BOIS
SIREN (siège)
503 144 354
Date d'immatriculation au RNE
11/03/2008
Date de fin de la personne morale
10/03/2107
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
54400 EUR
Adresse du siège
56 RUE RICHARD LENOIR 61100 FLERS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUERIN DANIEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1955
Commune de résidence
Domfront en Poiraie
Nom, Prénom(s)
CHAPLAIN BEATRICE
Nom d'usage
GUERIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1960
Commune de résidence
Saint-Bômer-les-Forges
Nom, Prénom(s)
GUERIN ALAIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1961
Commune de résidence
Saint-Bômer-les-Forges
Nom, Prénom(s)
LAUNAY LAURENCE
Nom d'usage
JOUIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1964
Commune de résidence
Saint-Bômer-les-Forges
Nom, Prénom(s)
JOUIN DOMINIQUE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1960
Commune de résidence
Saint-Bômer-les-Forges
Nom, Prénom(s)
FORTIS JACQUES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1971
Commune de résidence
Briouze
Nom, Prénom(s)
FLEURY FRANCINE , MARIE
Nom d'usage
ROBERT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1960
Commune de résidence
Magny-le-Désert
Nom, Prénom(s)
ROBERT BERNARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1958
Commune de résidence
Magny-le-Désert
Nom, Prénom(s)
BARDOU LYLIANE
Nom d'usage
LEBERT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1955
Commune de résidence
Champsecret
Nom, Prénom(s)
COLIN OLIVIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1969
Commune de résidence
La Ferriere-aux-étangs
Nom, Prénom(s)
TOUTAIN LAURENCE
Nom d'usage
COLIN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1974
Commune de résidence
La Ferriere-aux-étangs
Nom, Prénom(s)
LEBERT HUGUES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1955
Commune de résidence
Champsecret
Dénomination
SCI ENERJIC
Qualité
Autre
Commune de résidence
Saint-André-de-Messei
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/05/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
21/02/2008
Siret
50314435400019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
56 RUE RICHARD LENOIR
61100 , FLERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3011
Date d'ajout
27/06/2018
Description
Radiation du RCS le 27/06/2018 avec effet au 02/05/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3010
Date d'ajout
27/06/2018
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 02/05/2018 Liquidateur : COLIN Laurence Le siège de la liquidation est fixé à : 56 rue Richard Lenoir 61100 Flers Journal d'annonces légales : LE PERCHE en date du 23/05/2018 Fermeture de l'établissement principal situé 56 Rue Richard Lenoir 61100 Flers à compter du 02/05/2018
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Condé sur Noireau ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Alençon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Alençon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).