Entreprise : SCI MENDELEEV - SIREN 503 048 738
Identité
Dénomination
SCI MENDELEEV
SIREN (siège)
503 048 738
Date d'immatriculation au RNE
08/03/2013
Début d’activité
21/12/2007
Date de fin de la personne morale
07/03/2107
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Acquisition propriété administration exploitation par bail crédit bail location de tous immeubles à usage d'habitation professionnel industrie ou commercial
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
20000 EUR
Adresse du siège
6 RUE DU NOYER 95700 ROISSY-EN-FRANCE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC DU MOULIN
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DELATTRE ARNAUD , FRANCOIS , ALAIN-MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1960
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
FRANIER MICHEL , ANDRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1949
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
RACHET MATTHIEU , HENRY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1978
Commune de résidence
Senlis
Nom, Prénom(s)
RACHET CORALIE , CECILE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1976
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
FOLLEAS BENOIT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1968
Commune de résidence
Senlis
Nom, Prénom(s)
PEREZ GILLES , ISAAC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1964
Commune de résidence
Levallois-Perret
Nom, Prénom(s)
BRAYER JEAN , LOUIS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1954
Commune de résidence
Nanteuil-le-Haudouin
Nom, Prénom(s)
LUSENA ANNAMARIA , ALICE , CLIO
Nom d'usage
BRAYER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1954
Commune de résidence
Nanteuil-le-Haudouin
Nom, Prénom(s)
DEBARD ARMAND , YVES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1941
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
RACHET DOMINIQUE , RENE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1949
Commune de résidence
Senlis
Dénomination
DIVERCHIM
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Montataire
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
21/12/2007
Siret
50304873800028
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
6 RUE DU NOYER
95700 , ROISSY-EN-FRANCE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC DU MOULIN
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
33660
Date d'ajout
26/06/2017
Description
Jugement du tribunal de grande instance de PONTOISE En date du 20/06/2017 A prononcé la liquidation judiciaire, désigné en qualité de liquidateur Me Yannick MANDIN 23 rue Victor Hugo BP 159 95304 CERGY PONTOISE CEDEX
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
22565
Date d'ajout
24/02/2017
Description
Jugement du tribunal de grande instance de PONTOISE En date du 21/02/2017 A prononcé la poursuite d'activité pour une période de 4 mois
Numéro d'observation
16937
Date d'ajout
23/12/2016
Description
Jugement du tribunal de grande instance de PONTOISE En date du 20 décembre 2016 A prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements : 15 décembre 2016. Désigne Me BLERIOT 50 rue Victor Hugo 95300 PONTOISE en qualité d'administrateur avec mission d'assistance, Me MANDIN 23 rue Victor Hugo 95300 PONTOISE en qualité de mandataire judiciaire. Dit que les créanciers disposent d'un délai de 2 mois pour déclarer leur créance à compter de la publication du présent jugement au BODACC.
Numéro d'observation
9222
Date d'ajout
08/03/2013
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Senlis. Ce tribunal a été supprimé et rattaché au Tribunal de Commerce de Compiègne par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 01 janvier 2009.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).