Entreprise : ENTREPRISE SAINT LAMBERT ENERGIE - SIREN 502 815 749
Identité
Dénomination
ENTREPRISE SAINT LAMBERT ENERGIE
SIREN (siège)
502 815 749
Date d'immatriculation au RNE
15/04/2008
Début d’activité
26/02/2008
Date de fin de la personne morale
14/04/2107
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Gestion de biens
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
La société a pour objet l'entretien de terrains d'assise de centrales photovoltaïques, la surveillance de la production électrique de centrales photovoltaïques
Code APE
3511Z - Production d'électricité
Capital social
37000 EUR
Adresse du siège
63 CHE DU MANIRON 97427 L'ETANG-SALE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SAINT- LAMBERT PIERRE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1989
Commune de résidence
L'Etang Salé
Nom, Prénom(s)
SAINT-LAMBERT JEAN-EDWARDS , JOSEPH , GEORGES
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1957
Commune de résidence
L'Etang Salé
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
26/02/2008
Siret
50281574900010
Nom commercial
ENTREPRISE SAINT LAMBERT ENERGIE
Code APE
3511Z - Production d'électricité
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
Prendre, détenir, gérer et céder ,tant en France Qu'a l' étranger, de quelque manière que ce soit, toute participation dans des sociétés existantes ou à créer et dans toutes autres personnes morales quelle que soit leur forme juridique, et en particulier dans le secteur des énergies renouvelables - Elle peut apporter toute assistance utile, sous toutes les formes, aux sociétés et autres personnes morales dans lesquelles elle détient de participations.
Autres Activités
Prendre, détenir, gérer et céder ,tant en France Qu'a l' étranger, de quelque manière que ce soit, toute participation dans des sociétés existantes ou à créer et dans toutes autres personnes morales quelle que soit leur forme juridique, et en particulier dans le secteur des énergies renouvelables - Elle peut apporter toute assistance utile, sous toutes les formes, aux sociétés et autres personnes morales dans lesquelles elle détient de participations.
Adresse
63 CHE DU MANIRON
97427 , L'ETANG-SALE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3845
Date d'ajout
18/11/2014
Description
Modification des principales activités de l'entreprise à compter du 15/12/2013 : Ancien : Prendre, détenir, gérer et céder ,tant en France Qu'a l' étranger, de quelque manière que ce soit, toute participation dans des sociétés existantes ou à créer et dans toutes autres personnes morales quelle que soit leur forme juridique, et en particulier dans le secteur des énergies renouvelables - Elle peut apporter toute assistance utile, sous toutes les formes, aux sociétés et autres personnes morales dans lesquelles elle détient de participations. Nouveau : La société a pour objet l'entretien de terrains d'assise de centrales photovoltaïques, la surveillance de la production électrique de centrales photovoltaïques
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).