Entreprise : JEHANNE DE VILLEMARTIN - SIREN 502 793 474
Identité
Dénomination
JEHANNE DE VILLEMARTIN
SIREN (siège)
502 793 474
Date d'immatriculation au RNE
27/02/2008
Début d’activité
25/02/2008
Date de fin de la personne morale
26/02/2107
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activités principales de l’objet social
EXPLOITATION ET PRODUCTION DE TRUFFES ACHAT VENTE DE TRUFFES ET DE PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE TRUFFES TOUTES ACTIVITES A VOCATION AGRICOLE
Code APE
0113Z - Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
DOM DE VILLEMARTIN 11300 GAJA-ET-VILLEDIEU FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GALY YANN , PIERRE , DIDIER
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1979
Commune de résidence
Moussoulens
Dénomination
HLGC
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Ventenac-Cabardès
Dénomination
SUD PARTICIPATION BUREL HOLDING
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Bras
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
25/02/2008
Siret
50279347400029
Code APE
0113Z - Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
exploitation et production de truffes achat vente de truffes et de produits transformes a base de truffes toutes activités a vocation agricole
Adresse
DOM DE VILLEMARTIN
11300 , GAJA-ET-VILLEDIEU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/07/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/02/2008
Siret
50279347400011
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
23 AV DE LA VALLEE DES BAUX
13520 , MAUSSANE-LES-ALPILLES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/02/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/02/2008
Siret
50279347400037
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
A RTE DE SAINT MAXIMIN
83149 , BRAS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4398
Date d'ajout
29/05/2019
Description
Radiation du RCS le 29/05/2019 avec effet au 01/02/2019 Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Carcassonne par suite de transfert du siège social à compter du 01/02/2019 du 65A Route de Saint-Maximin 83149 Bras au Domaine de Villemartin 11300 Gaja-et-Villedieu Transfert d'un établissement dans le ressort du greffe (transfert entrant) Ancienne valeur : 65A Route de Saint-Maximin 83149 Bras Nouvelle valeur : Domaine de Villemartin 11300 Gaja-et-Villedieu
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1766
Date d'ajout
19/04/2017
Description
Radiation du RCS le 19/04/2017 avec effet au 21/02/2017 Transfert de l'établissement principal à compter du 21/02/2017 : Ancienne adresse : Domaine de Villemartin 11300 Gaja et Villedieu Nouvelle adresse 65A route de Saint-Maximin 83149 Bras Transfert du s iège social à compter du 21/02/2017 : Ancienne adresse : Domaine de Villemartin 11300 Gaja et Villedieu Nouvelle adresse : 65A route de Saint-Maximin 83149 Bras
Numéro d'observation
2959
Date d'ajout
20/09/2011
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 30/06/2011 JAL : le courrier de la cité du 29.08.2011
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).