Entreprise : SCI HAVARD DE GASTINES - SIREN 502 734 981
Identité
Dénomination
SCI HAVARD DE GASTINES
SIREN (siège)
502 734 981
Date d'immatriculation au RNE
26/02/2008
Début d’activité
01/03/2008
Date de fin de la personne morale
25/02/2107
Forme juridique
Autre société civile
Activité principale
Propriété, aménagement, mise en valeur, transformation, entretien, administration et exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
100 EUR
Adresse du siège
LE GRAND GASTINES 53300 LE PAS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HAVARD JEROME
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1976
Commune de résidence
Le Pas
Nom, Prénom(s)
HAVARD CHRISTIAN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1962
Nom, Prénom(s)
HAVARD ERIC
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1972
Commune de résidence
Le pas
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/03/2008
Siret
50273498100017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Propriété, aménagement, mise en valeur, transformation, entretien, administration et exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis
Autres Activités
Propriété, aménagement, mise en valeur, transformation, entretien, administration et exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis
Adresse
LE GRAND GASTINES
53300 , LE PAS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3351
Date d'ajout
07/06/2019
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 07/06/2019 : Modifié : HAVARD Eric, Gérant, Associé indéfiniment responsable, demeurant le Grand chemin 53300 Le pas
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2587
Date d'ajout
12/06/2015
Description
Modification relative aux associés à compter du 07/03/2015 : Partant : HAVARD Maurice, Associé indéfiniment responsable Partant : HAVARD Yvonne, Associé indéfiniment responsable
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).