Entreprise : SCM BANG BOLL - SIREN 502 604 457
Identité
Dénomination
SCM BANG BOLL
SIREN (siège)
502 604 457
Date d'immatriculation au RNE
14/02/2008
Début d’activité
07/02/2008
Date de fin de la personne morale
13/02/2107
Forme juridique
Société civile de moyens
Activité principale
Faciliter l'activité professionnelle de ses membres par la mise en commun des moyens utiles a leurs professions respectives.
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Capital social
240 EUR
Adresse du siège
AV ERIC TABARLY 56880 PLOEREN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ESPACE COMMERCIAL DES DEUX MOULINS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BARNABE JULIEN , BRANCOIS , DANIEL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1979
Commune de résidence
Vannes
Nom, Prénom(s)
BOUCHARD CLEMENT , ALAIN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1984
Commune de résidence
Landévant
Nom, Prénom(s)
LE LUHERNE MARINE , MARGAUX , ZELIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/2018
Commune de résidence
Vannes
Nom, Prénom(s)
NGUYEN HIEU LIEM ANNE-FLORENCE , BERNADETTE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1978
Commune de résidence
Vannes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
07/02/2008
Siret
50260445700015
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
Faciliter l'activité professionnelle de ses membres par la mise en commun des moyens utiles a leurs professions respectives.
Autres Activités
Faciliter l'activité professionnelle de ses membres par la mise en commun des moyens utiles a leurs professions respectives.
Adresse
AV ERIC TABARLY
56880 , PLOEREN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ESPACE COMMERCIAL DES DEUX MOULINS
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
5533
Date d'ajout
12/09/2018
Description
Changement de dénomination à compter du 22/02/2018 Ancienne : SCM BARNABE-NGUYEN-VANNIER-BOUCHARD Nouvelle : SCM BANG BOLL Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 22/02/2018 : Partant : VANNIER Muriel-Alexa, Gérant, Associé Nouveau : LE LUHERNE Marine, Margaux, Zelie, Gérant, Associé indéfiniment responsable
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4246
Date d'ajout
30/08/2012
Description
Changement de dénomination à compter du 02/07/2012 Ancienne : SCM BARNABE-NGUYEN-VANNIER Nouvelle : SCM BARNABE-NGUYEN-VANNIER-BOUCHARD Augmentation de capital à compter du 02/07/2012 Ancien : 150 EUR Nouveau : 240 EUR Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 02/07/2012 : Nouveau : BOUCHARD Clément, Alain, Co-gérant associé
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).