Entreprise : TML - SIREN 502 545 445
Identité
Dénomination
TML
SIREN (siège)
502 545 445
Date d'immatriculation au RNE
18/02/2008
Date de fin de la personne morale
17/02/2107
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
100000 EUR
Adresse du siège
9 RUE DES DANJOUX 77810 THOMERY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VAUDOYER LUDOVIC
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1959
Commune de résidence
Brie-Comte-Robert
Nom, Prénom(s)
RIGOUIN OLIVIER
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1956
Commune de résidence
Saint-Ouen
Nom, Prénom(s)
GILBERT ERIC , CLAUDE , DANIEL
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1966
Commune de résidence
Marolles-sur-Seine
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 03/10/2011
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
11/02/2008
Siret
50254544500020
Code APE
4669B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Négoce et exploitation de portiques de lavage.
Adresse
9 RUE 9 Rue des Danjoux
77810 , Thomery - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 08/10/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
11/02/2008
Siret
50254544500012
Code APE
4669B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Adresse
12 RUE GRANDE
77300 , FONTAINEBLEAU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
83068
Date d'ajout
29/12/2017
Description
Démission pour ordre de Monsieur Eric Gilbert En qualité de Présidnt A compter du 27/10/2011
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
62681
Date d'ajout
12/09/2016
Description
Jugement du tribunal de commerce de Melun en date du 12/09/2016 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : SCP Christophe Ancel représentée par Me Christophe Ancel . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 12/09/2016
Numéro d'observation
38800
Date d'ajout
03/11/2014
Description
Suivant décision en date du 03 novembre 2014, le Président a ordonné que les missions confiées à Maître Yves COUDRAY au sein de la SCP Yves COUDRAY - Christophe ANCEL soient dorénavant confiées à Maître Christophe ANCEL
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
03/10/2011
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de Melun du 03/10/2011 prononçant la liquidation judiciaire avec application de la procédure de liquidation judiciaire normale Liquidateur : Sté COUDRAY ANCEL représentée par Me Coudray 50 boulevard Aristide Briand résidence le Dauphin 77000 Melun
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
05/09/2011
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de Melun du 05/09/2011 ouvrant une procédure de redressement judiciaire Cessation des paiements en date du 15/06/2011. Mandataire Judiciaire : Sté COUDRAY ANCEL représentée par Me Coudray 50 boulevard Aristide Briand résidence le Dauphin 77000 Melun
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Montereau-Fault-Yonne. Ce tribunal a été supprimé et rattaché au Tribunal de Commerce de Melun par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008,
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
18/02/2008
Description
Historique des observations depuis le 18/02/2008 : --- Acte constitutif déposé au Greffe sous le numéro 2008A270 le 18/02/2008 --- Publicité au Journal : LA REPUBLIQUE DE SEINE ET MARNE --- Parution au Journal le 04/02/2008
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).