Entreprise : FERTIKER - SIREN 502 515 596
Identité
(Entreprise radiée le 27/01/2022)
Dénomination
FERTIKER
SIREN (siège)
502 515 596
Date d'immatriculation au RNE
20/02/2008
Date de fin de la personne morale
19/02/2083
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2009
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
411100 EUR
Adresse du siège
KERVELEOC 29800 PLOUEDERN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DELACOUR ERIC
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1956
Commune de résidence
Paris 17
Nom, Prénom(s)
FAVE DOMINIQUE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1968
Commune de résidence
Landerneau
Nom, Prénom(s)
ANGELOGLOU JEAN-RENE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1942
Commune de résidence
Paris 08
Dénomination
COFIREC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris 08
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/01/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
06/02/2008
Siret
50251559600018
Code APE
3821Z - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La construction ainsi que l'exploitation d'une unité de traitement de lisiers et de déchets par méthanisation.
Adresse
Kerveleoc
29800 , Plouédern - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1693
Date d'ajout
27/01/2022
Description
Clôture pour insuffisance d’actif.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1692
Date d'ajout
27/01/2022
Description
Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs EN DATE DU 25/01/2022, JUGEMENT CLOTURANT LES OPERATIONS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE PAR SUITE DE L'INSUFFISANCE DE L'ACTIF Date d'effet : 25/01/2022
Numéro d'observation
5212
Date d'ajout
25/07/2017
Description
Par jugement en date du 25/07/2017 le Tribunal de Commerce de Brest a nommé la SELARL AJIRE représentée par Maître Erwan MERLY 4 cours Raphaël Binet CS 76531 35065 Rennes cedex en qualité d'administrateur judiciaire aux fins d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion, conformément aux articles L621-4, et L631-21-1 du Code de Commerce.
Numéro d'observation
3676
Date d'ajout
30/05/2017
Description
(Ouverture d'une procédure de) Redressement judiciaire Suivant jugement en date du 30/05/2017, le tribunal de commerce DE BREST a prononcé le redressement judiciaire de FERTIKER (SAS) et a désigné Mandataire Judiciaire : SELARL E.M.J. représentée par Maître Bernard CORRE 2, Place de la liberté 29200 BREST - date de cessation des paiements: 01/02/2017 et a fixé la période d'observation pour une période de 6 mois.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).