Entreprise : SCEA LOUS PINS - SIREN 502 475 981
Identité
Dénomination
SCEA LOUS PINS
SIREN (siège)
502 475 981
Date d'immatriculation au RNE
13/02/2008
Date de fin de la personne morale
12/02/2048
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Qualité
Actif agricole
Capital social
96000 EUR
Adresse du siège
1097 CHE DU HERROU 40250 SOUPROSSE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DAVERAT ERIKA , EMMANUELLE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1983
Commune de résidence
Souprosse
Nom, Prénom(s)
DAVERAT JEAN , PATRICK
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1953
Commune de résidence
Souprosse
Nom, Prénom(s)
GARDESSE MARIE-CHRISTINE
Nom d'usage
DAVERAT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1955
Commune de résidence
Souprosse
Nom, Prénom(s)
LACOUTURE FLORIAN , LIONEL , FABIEN
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1989
Commune de résidence
Serres-Gaston
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2018
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/02/2008
Siret
50247598100010
Code APE
0147Z - Élevage de volailles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Elevage de volailles,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
1097 CHE DU HERROU
40250 , SOUPROSSE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4178
Date d'ajout
15/07/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1443
Date d'ajout
26/02/2019
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 31/12/2018 Liquidateur : LACOUTURE Florian, Lionel, Fabien, ancien gérant, demeurant au 453 Chemin de Castera 40700 Serres Gaston Le siège de la liquidation est fixé à : 1097 chemin du Herrou 40250 Souprosse Journal d'annonces légales : ANNONCES LANDAISES en date du 29/12/2018
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).