Entreprise : SCI RUE DE LA PAIX - SIREN 502 274 889
Identité
(Entreprise radiée le 30/11/2023)
Dénomination
SCI RUE DE LA PAIX
SIREN (siège)
502 274 889
Date d'immatriculation au RNE
29/01/2008
Date de fin de la personne morale
28/01/2107
Forme juridique
Société civile immobilière de construction-vente
Capital social
1500 EUR
Adresse du siège
192 CHE DE LA MALADIERE 73420 VIVIERS-DU-LAC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEZIER RAPHAEL , PATRICK , PIERRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1970
Commune de résidence
Chambéry
Dénomination
NEXA
Qualité
Autre
Commune de résidence
Viviers-du-Lac
Dénomination
HORS SERIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Bourdeau
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 03/06/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/2007
Siret
50227488900018
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Activité principale
Supports juridiques de programmes
Adresse
537 ZI DE L ALBANNE
73490 , LA RAVOIRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 28/11/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
03/06/2011
Siret
50227488900026
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition de tous immeubles bâtis ou non bâtis afin de procéder à l'édification d'immeubles à usage d'habitation, la vente en totalité ou par fraction desdits immeubles et spécialement l'acquisition d'un bâtiment sis à AIX LES BAINS (Savoie), 12 rue de la Paix. Et plus généralement toutes opérations financières, mobilières de caractère purement civil se rattachant à l'objet social.
Adresse
192 CHE 192 Chemin de la Maladière
73420 , Viviers-du-Lac - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
22174
Date d'ajout
30/11/2023
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judiciaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéressé.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
16891
Date d'ajout
08/09/2022
Description
Jugement du tribunal judiciaire de Chambéry en date du 06/09/2022 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire, date de cessation des paiements : 22/01/2022, liquidateur judiciaire : SELARL ETUDE BOUVET ET GUYONNET représentée par Me Thierry BOUVET et Me Jean-François GUYONNET, 44 rue Charles Montreuil, 73000 CHAMBERY.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).