Entreprise : MULTI PARTICIPATIONS - SIREN 502 034 440
Identité
Dénomination
MULTI PARTICIPATIONS
SIREN (siège)
502 034 440
Date d'immatriculation au RNE
02/09/2008
Date de fin de la personne morale
01/09/2107
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
30/06/2009
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
150000 EUR
Adresse du siège
ZAC DE LA VISCOURT 59250 HALLUIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VALCQ PHILIPPE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1962
Commune de résidence
Wervicq-Sud
Nom, Prénom(s)
PINTE DANIEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1956
Commune de résidence
Wervicq-Sud
Nom, Prénom(s)
SENAVE FRANCK
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1969
Commune de résidence
Comines
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 12/09/2018
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
02/05/2008
Siret
50203444000029
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
prise de participation financières, prestations directionnelles, commerciales, administratives et techniques concourant à la gestion de ses filiales
Adresse
ZAC de la Viscourt
59250 , Halluin - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/05/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
21/12/2007
Siret
50203444000011
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
72 RUE DE LINSELLES
59117 , WERVICQ-SUD - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
12/09/2018
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 11/09/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
15/07/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE en date du 13/07/2016 a prononcé la conversion en liquidation judiciaire sous le numéro 2015/619 désigne comme liquidateur : Maître Emmanuel LOEUILLE 445 boulevard Gambetta Tour Mercure 6ème étage 59200 TOURCOING met fin a la mission de l'administrateur : ELRL AJJIS prise en la personne de Maître LABIS Vincent
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
01/07/2016
Description
Jugement du tribunal de commerce de LILLE MÉTROPOLE en date du 29/06/2016 arrête le plan de cession . Sous le n° 2015/619.
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
18/12/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE en date du 16/12/2015 prolongeant la période d'observation jusqu'au 29.06.2016.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
30/06/2015
Description
Le Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE a prononcé en date du 29/06/2015 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2015/619 date de cessation des paiements le 01/01/2014, administrateur : ELRL AJJIS prise en la personne de Me LABIS 316 avenue de Dunkerque 59130 LAMBERSART, avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : Me LOEUILLE Emmanuel 445 Boulevard Gambetta Tour Mercure 6ème étage 59200 TOURCOING, et a ouvert une période d'observation expirant le 29/12/2015, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
02/09/2008
Description
Cette société a transféré à dater du 2/5/2008 son siège social et principal établissement du 72 rue de Linselles 59117 Wervicq Sud (RCS Lille 2008B135 ) Acte constitutif déposé au Greffe de Lille le 21 /01/2008 et publié dans la Gazette du 10/01/2008 T ransfert : Dépot au Greffe de Roubaix-Tourcoing le 2/9/2008 Publié dans la gazette du 24/7/2008
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).