Entreprise : SCI BAB CARDIO - SIREN 501 825 392
Identité
(Entreprise radiée le 03/03/2021)
Dénomination
SCI BAB CARDIO
SIREN (siège)
501 825 392
Date d'immatriculation au RNE
15/01/2008
Date de fin de la personne morale
14/01/2107
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
2100 EUR
Adresse du siège
2 RUE LACO 64200 BIARRITZ FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERNIS JEAN-PAUL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1956
Commune de résidence
Anglet
Nom, Prénom(s)
DEQUEKER JEAN-LUC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1953
Commune de résidence
Anglet
Nom, Prénom(s)
TARABBIA PHILIPPE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1964
Commune de résidence
Saint-Pierre-d'Irube
Nom, Prénom(s)
DUCOUDRE MICHEL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1959
Commune de résidence
Anglet
Nom, Prénom(s)
CHASSERIAUD WARREN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1984
Commune de résidence
Bayonne
Nom, Prénom(s)
DARCY BRUNO , TIMOTHEE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1985
Commune de résidence
Bayonne
Nom, Prénom(s)
MAGDELAINE BENOIT , JACQUES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1976
Commune de résidence
Anglet
Nom, Prénom(s)
HEMERY YANN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1965
Commune de résidence
Anglet
Nom, Prénom(s)
SERRE STEPHANIE , LOAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1972
Commune de résidence
Bidart
Nom, Prénom(s)
LERECOUVREUX MICHEL , PIERRE , REGIS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1968
Commune de résidence
Anglet
Nom, Prénom(s)
BERNEAU JEAN-BAPTISTE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1971
Commune de résidence
Bayonne
Nom, Prénom(s)
HERMANT PATRICIA
Nom d'usage
TAULET
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1969
Commune de résidence
Biarritz
Nom, Prénom(s)
DENARD MAIALIZ
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1975
Commune de résidence
Biarritz
Nom, Prénom(s)
GERARD FRANCINE
Nom d'usage
GERARD-PAEMELAERE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1965
Commune de résidence
Anglet
Nom, Prénom(s)
D'IVERNOIS PERRUCHOT CHRISTOPHE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1958
Commune de résidence
Bassussarry
Nom, Prénom(s)
PAEMELAERE JEAN-MARC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1965
Commune de résidence
Anglet
Nom, Prénom(s)
GASTON RICHARD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1955
Commune de résidence
Anglet
Nom, Prénom(s)
PACHEBAT ARNAUD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1965
Commune de résidence
Bayonne
Nom, Prénom(s)
BROTTIER LUC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1953
Commune de résidence
Bayonne
Nom, Prénom(s)
TOURTOULOU VINCENT
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1963
Commune de résidence
Anglet
Nom, Prénom(s)
DE OLIVEIRA LOURENCO COSTA APOENA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1986
Commune de résidence
Anglet
Nom, Prénom(s)
KLOTZ NICOLAS , JEAN-PHILIPPE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1986
Commune de résidence
Bayonne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/02/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/12/2007
Siret
50182539200019
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
79 AV DE LA MARNE
64200 , BIARRITZ - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PALAIS THERMAL
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/03/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
04/12/2007
Siret
50182539200027
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition tous immeubles droits immobiliers ou mobiliers souscription acquisition tous droits sociaux donnât vocation à l'attribution de tels biens ou droits constructions tous immeubles administration de ces immeubles et leur location en vide
Adresse
2 RUE 2 rue Laco
64200 , Biarritz - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3220
Date d'ajout
03/03/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 17/02/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
02/12/2020
Description
Dissolution à compter du 05/11/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 05/11/2020, liquidateur : TOURTOULOU Vincent, siège de la liquidation : SELAS COTE BASQUE CARDIOLOGIE 2 Rue Laco 64200 Biarritz, parution de la publicité légale : Les Petites Affiches du Pays Basque et des Pyrénées-Atlantiques en date du 02/12/2020
Numéro d'observation
2386
Date d'ajout
10/04/2013
Description
Modification relative aux associés à compter du 01/01/2013 : Partant : SCOTTA Jean-Louis, Associé Partant : BERTHO Jean Pierre, Associé Nouveau : LERECOUVREUX Michel, Pierre, Régis, Associé Nouveau : MAGDELAINE Benoît, Jacques, Associé indéfiniment responsable
Numéro d'observation
2962
Date d'ajout
27/05/2010
Description
Transfert du siège social à compter du 01/02/2010 : Ancienne adresse : 79 avenue de la Marne - Palais Thermal 64200 Biarritz Nouvelle adresse : 2 rue Laco 64200 Biarritz Transfert de l'établissement principal à compter du 01/02/2010 : Ancienne adresse : 79 avenue de la Marne - Palais Thermal 64200 Biarritz Nouvelle adresse : 2 rue Laco 64200 Biarritz
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).