Entreprise : DEMAISON SAS - SIREN 501 711 121
Identité
Dénomination
DEMAISON SAS
SIREN (siège)
501 711 121
Date d'immatriculation au RNE
27/12/2007
Date de fin de la personne morale
26/12/2037
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
630000 EUR
Adresse du siège
ZAC DU PUY D'ESBAN - RUE GALILEE 15000 YTRAC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DEMAISON FRANCK , JEAN-MARIE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1975
Commune de résidence
Aurillac
Nom, Prénom(s)
DEMAISON CLAUDE , MARIE , GUY , DIT
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1939
Commune de résidence
Ytrac
Nom, Prénom(s)
MATHONIER PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1963
Commune de résidence
Aurillac
Dénomination
CABINET BOUSQUET ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Aurillac
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/10/2020
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/2008
Siret
50171112100035
Code APE
4661Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole
Origine du fonds
Prise en location gérance
Nature de l'établissement
Activité principale
commerce, réparation et fabrication de tous matériels et tracteurs agricoles, matériel et engins à moteur, de levage pour le batiment, travaux publics, collectivités, entreprise d'entretien de forets, de paysage, tous matériels de motoculture de parcs et jardins.
Adresse
ZAC DU PUY D'ESBAN - RUE GALILEE
15000 , YTRAC - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
rue Galilée
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/10/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2008
Siret
50171112100027
Code APE
4661Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole
Origine du fonds
Prise en location gérance
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
vente et réparations de machines agricoles.
Adresse
LES BARTHES
15600 , SAINT-ETIENNE-DE-MAURS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/10/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2008
Siret
50171112100019
Code APE
4661Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole
Adresse
19 RUE DE GUTENBERG
15000 , AURILLAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F20/002762
Date d'ajout
20/10/2020
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce d'Aurillac en date du 20/10/2020 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F14/000323
Date d'ajout
24/01/2014
Description
Ordonnance du Président en date du 24/01/2014 désignant en qualité de Juge commissaire : Monsieur LE MANAC'H Gilles en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F13/001096
Date d'ajout
14/05/2013
Description
Jugement du Tribunal de Commerce d'Aurillac en date du 14/05/2013 prononçant la liquidation judiciaire immédiate. Juge commissaire : Madame LOURS Marie-Pierre. . Liquidateur-judiciaire : Maître PETAVY Jean-François 6 RUE ÉMILE DUCLAUX 15000 AURILLAC. Date de cessation des paiements : 15/04/2013
Numéro d'observation
F11/002336
Date d'ajout
16/11/2011
Description
Jugement du Tribunal de Commerce d' Aurillac en date du 15/11/2011 arrêtant le jugement d'arrêt de plan avec continuation. Commissaire à l'exécution du plan : Maître PETAVY Jean-François 6 Rue Emile Duclaux 15000 AURILLAC.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
15/03/2011
Description
Autorisation poursuite d'exploitation : Jugement du Tribunal de Commerce de Aurillac du 15/03/2011 autorisant le renouvellement de la poursuite de l'activité jusqu'au 9.10.2011.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
19/10/2010
Description
Prolongation période d'observation : Jugement du Tribunal de Commerce de Aurillac du 18/10/2010 autorisant le renouvellement de la poursuite de l'activité jusqu'au 9 avril 2011.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
06/07/2010
Description
Autorisation poursuite d'exploitation : Jugement du Tribunal de Commerce de Aurillac du 06/07/2010 autorisant la poursuite de l'activité jusqu'au 09/10/2010.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
09/04/2010
Description
RJ avec administrateur (mission normale) : Jugement du Tribunal de Commerce de Aurillac du 09/04/2010 ouvrant une procédure de redressement judiciaire et fixant la fin de la période d'observation au 09/10/2010. Cessation des paiements en date du 02/04/2010. Juge Commissaire : Mr Roger BRUNEL. Juge commissaire suppléant : Mme M.Pierre LOURS. Mandataire judiciaire : Me Jean-François PETAVY 11 rue Arsène Vermenouze 15000 AURILLAC Administrateur : Sté CAVIGLIOLI BARON FOURQUIE 10 rue Alsace Lorraine 31000 Toulouse dont la mission est, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur dans tous ses actes de gestion.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
24/12/2008
Description
Transfert de siège & ets principal dans le ressort : Transfert du siège & de l'établissement principal du 19 rue Gutenberg à AURILLAC à la ZAC du Puy d'Esban rue Galilée 15130 YTRAC, à/c du 11.12.2008.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).