Entreprise : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VERNEUIL SUR SEINE - SIREN 501 525 794
Identité
Dénomination
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VERNEUIL SUR SEINE
SIREN (siège)
501 525 794
Date d'immatriculation au RNE
08/12/2008
Début d’activité
20/11/2007
Date de fin de la personne morale
07/12/2106
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
Autre SARL coopérative
Activité principale
Etablissement de crédit.
Code APE
6419Z - Autres intermédiations monétaires
Capital minimum
90 EUR
Adresse du siège
24 CLOS DU VERGER 78480 VERNEUIL-SUR-SEINE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
24-26
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VUILLAUME MICHELE
Nom d'usage
TAUTOU
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1958
Commune de résidence
Verneuil-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
JEGADO LUC , ALAIN , GERARD
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1958
Commune de résidence
Verneuil-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
NAVARRO GISELE
Nom d'usage
PRUVOT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1948
Commune de résidence
Verneuil-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
BELLANGER ARLETTE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1953
Commune de résidence
Verneuil-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
COLNAGHI CHRISTELLE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1963
Commune de résidence
Triel-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
LEJEUNE JEAN-HUBERT
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1954
Commune de résidence
Verneuil-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
LHARDY JEAN-LUC
Nom d'usage
LHARDY
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1955
Commune de résidence
Rueil-Malmaison
Nom, Prénom(s)
BUTIN ERIC
Qualité
Président du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1962
Commune de résidence
Vernouillet
Nom, Prénom(s)
DIARRA AWA , GAYE
Nom d'usage
MISIUK
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1982
Commune de résidence
Les Mureaux
Nom, Prénom(s)
PUYBASSET RICHARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1947
Commune de résidence
Verneuil-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
COHEN JANINE
Nom d'usage
GUEDJ
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1950
Commune de résidence
Verneuil-sur-Seine
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
20/11/2007
Siret
50152579400027
Code APE
6419Z - Autres intermédiations monétaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Etablissement de crédit.
Autres Activités
Etablissement de crédit.
Adresse
24 CLOS DU VERGER
78480 , VERNEUIL-SUR-SEINE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
24-26
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/10/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/11/2007
Siret
50152579400019
Code APE
6419Z - Autres intermédiations monétaires
Nature de l'établissement
Activité principale
Autres intermédiations monétaires
Adresse
1 RUE DE LA TOUR DES DAMES
75009 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
22/10/2010
Description
Immatriculé au registre des intermédiaires en assurance (ORIAS) sous le numéro : 07003758
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
08/12/2008
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège .
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).