Entreprise : VCF LYON - SIREN 501 402 275
Identité
(Entreprise radiée le 21/09/2018)
Dénomination
VCF LYON
SIREN (siège)
501 402 275
Date d'immatriculation au RNE
16/09/2008
Date de fin de la personne morale
15/09/2106
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2008
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
1791725 EUR
Adresse du siège
55 AV PAUL KRUGER 69100 VILLEURBANNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
DELOITTE & ASSOCIES SA
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Dénomination
BEAS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Dénomination
CAMPENON BERNARD MANAGEMENT
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Villeurbanne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/02/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/2008
Siret
50140227500025
Code APE
4120B - Construction d'autres bâtiments
Activité principale
Construction d'autres bâtiments
Adresse
ALL DES CYPRES
01150 , SAINT-VULBAS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI LES BERGERIES
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/06/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/2008
Siret
50140227500033
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
133 RUE BATAILLE
69008 , LYON 8EME - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
133/135
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 28/07/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
31/07/2008
Siret
50140227500058
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Les études, la conception, la construction ou la réalisation de tous travaux, la maintenance, la gestion, la réalisation de prestations et la passation de tout contrat concernant tout ouvrage de bâtiment, de génie civil ou de travaux publics, quel qu'il soit, pour le compte de tout propriétaire ou tout maître d'ouvrage public ou privé
Adresse
55 AV 55 Avenue Paul Kruger
69100 , Villeurbanne - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/06/2015
Siret
50140227500041
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
3 RUE MARYSE BASTIE
69500 , BRON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/07/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/11/2007
Siret
50140227500017
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Nature de l'établissement
Activité principale
Ingénierie, études techniques
Adresse
61 AV JULES QUENTIN
92000 , NANTERRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F18/047676
Date d'ajout
21/09/2018
Description
Radiation par suite de transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F18/044519
Date d'ajout
04/09/2018
Description
Déclaration de dissolution de la société par décision de l'associé unique CAMPENON BERNARD MANAGEMENT 55 Avenue Paul Kruger 69100 VILLEURBANNE, 352 841 555 RCS GTC Lyon en date du 11/05/2018. Publicité parue dans la Tribune de Lyon du 28/06/2018.
Numéro d'observation
F16/036377
Date d'ajout
13/07/2016
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 30/06/2016.
Numéro d'observation
F15/004762
Date d'ajout
30/01/2015
Description
Apport partiel d'actif de la branche complète et autonome d'activité "Matériel": sociétés ayant participé à l'opération : - SOLUMAT RHONE ALPES Allée des Cyprès Z I les Bergeries 01150 SAINT-VULBAS, 799 017 777 RCS GTC Bourg en Bresse, société bénéficiaire avec date d'effet au 31/12/2014
Numéro d'observation
F08/030886
Date d'ajout
16/09/2008
Description
Apport partiel d'actif : sociétés ayant participé à l'opération : - GTM GENIE CIVIL ET SERVICES 61 Avenue JULES QUENJTIN 92000 NANTERRE, 428 569 214 RCS GTC Nanterre avec date d'effet au 31/07/2008 et effet rétroactif au 01/01/2008
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).