Entreprise : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT MICHEL SUR ORGE - SIREN 501 342 224
Identité
Dénomination
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT MICHEL SUR ORGE
SIREN (siège)
501 342 224
Date d'immatriculation au RNE
11/09/2012
Début d’activité
20/07/2012
Date de fin de la personne morale
10/09/2106
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Agent commercial
Forme juridique
Caisse (fédérale) de crédit mutuel
Activités principales de l’objet social
Etablissement de crédit
Code APE
6419Z - Autres intermédiations monétaires
Capital minimum
90 EUR
Adresse du siège
80 RUE DE MONTLHERY 91240 SAINT-MICHEL-SUR-ORGE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FAMER OLIVIER , ANDRE , CHARLES
Qualité
Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1968
Commune de résidence
Saint-Michel-sur-Orge
Nom, Prénom(s)
LAURIER EMMANUELLE , NATHALIE
Qualité
Membre du conseil de surveillance, Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1982
Commune de résidence
Saint-Michel-sur-Orge
Nom, Prénom(s)
NGUYEN THI , MY , LE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1973
Commune de résidence
Ménilles
Nom, Prénom(s)
DUCHENE JEAN-FRANCOIS
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1951
Commune de résidence
Montlhéry
Nom, Prénom(s)
MORNAY FRANCOISE , YVETTE
Nom d'usage
MORNAY-BARBERAT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1965
Commune de résidence
Sainte-Geneviève-des-Bois
Nom, Prénom(s)
ANCELET JEAN-CHRISTOPHE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1979
Commune de résidence
Saint-Michel-sur-Orge
Nom, Prénom(s)
NETRY JEFFREY
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1984
Commune de résidence
Corbeil-Essonnes
Nom, Prénom(s)
GUILLOT YVAN
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1989
Commune de résidence
Saint-Michel-sur-Orge
Nom, Prénom(s)
CHARRIER BEATRICE
Nom d'usage
SOARES DE ARAUJO
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1962
Commune de résidence
Le Plessis-Pâté
Nom, Prénom(s)
DASPREZ PHILIPPE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1953
Commune de résidence
Saint-Michel-sur-Orge
Nom, Prénom(s)
JOUANNY SANDRA
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1974
Commune de résidence
Saint-Michel-sur-Orge
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
20/07/2012
Siret
50134222400034
Code APE
6419Z - Autres intermédiations monétaires
Nature de l'établissement
Agent commercial
Activité principale
Autres intermédiations monétaires
Adresse
80 RUE DE MONTLHERY
91240 , SAINT-MICHEL-SUR-ORGE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/10/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
14/09/2007
Siret
50134222400018
Code APE
6419Z - Autres intermédiations monétaires
Nature de l'établissement
Activité principale
Autres intermédiations monétaires
Adresse
1 RUE DE LA TOUR DES DAMES
75009 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/07/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/10/2008
Siret
50134222400026
Code APE
6419Z - Autres intermédiations monétaires
Nature de l'établissement
Activité principale
Autres intermédiations monétaires
Adresse
18 RUE CATHERINE DE LA ROCHEFOUCAULD
75009 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
11/09/2012
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
11/09/2012
Description
Immatriculé au registre des intermédiaires en assurance (ORIAS) sous le numéro : 07 003 758
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
11/09/2012
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
11/09/2012
Description
Immatriculé au registre des intermédiaires en assurance (ORIAS) sous le numéro : 07 003 758
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
20/11/2008
Description
SOCIETE INITIALEMENT IMMATRICULEE SOUR LE NUMERO DE GESTION 07D6365
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
20/11/2008
Description
SOCIETE INITIALEMENT IMMATRICULEE SOUR LE NUMERO DE GESTION 07D6365
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).