Entreprise : VALDUNES INTERNATIONAL - SIREN 501 282 990
Identité
Dénomination
VALDUNES INTERNATIONAL
SIREN (siège)
501 282 990
Date d'immatriculation au RNE
03/03/2009
Début d’activité
13/11/2007
Date de fin de la personne morale
02/03/2106
Date de clôture
30/09
Date de la première clôture
30/09/2009
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activité principale
Holding et assistance aux sociétés du groupe
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
7921000 EUR
Adresse du siège
RUE JULES GUESDE 59125 TRITH-SAINT-LEGER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ABELE RAIMUND
Qualité
Directeur général délégué, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1955
Nom, Prénom(s)
GRAF HALLER VON HALLERSTEIN LORENZ
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1959
Nom, Prénom(s)
SARDET PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1953
Commune de résidence
Courbevoie
Nom, Prénom(s)
WALTER MICHAEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1964
Dénomination
Financière Nord-Express SAS
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Trith-Saint-Léger
Dénomination
MAZARS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Courbevoie
Dénomination
KPMG AUDIT NORD
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Marcq-en-Baroeul CEDEX
Dénomination
KPMG AUDIT PARIS ET CENTRE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris la Defense CEDEX
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
13/11/2007
Siret
50128299000024
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Holding et assistance aux sociétés du groupe
Autres Activités
Holding et assistance aux sociétés du groupe
Adresse
RUE JULES GUESDE
59125 , TRITH-SAINT-LEGER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/06/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
13/11/2007
Siret
50128299000016
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
2 RUE STEPHENSON
78180 , MONTIGNY-LE-BRETONNEUX - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMMEUBLE INTERNATIONAL
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
25/03/2014
Description
Jugement du tribunal de commerce de VALENCIENNES en date du 24-03-2014, convertissant la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire, et désignant Maître Julien MARLIERE 16 avenue des Dentellières 59300 VALENCIENNES en qualité de liquidateur, fixant la date de cessation des paiements au 24.03.2014 .
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
10/12/2013
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Valenciennes en date du 09/12/2013 décidant le maintien de la période d'observation et la poursuite d'activité.
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
14/10/2013
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de VALENCIENNES en date du 11/10/2013, ouvrant une procédure de sauvegarde, désignant en qualité d'Administrateur Judiciaire, SELARL E. ROUVROY & G. DECLERCQ prise en la personne de Maître Eric ROUVROY 224 Boulevard Albert 1er Résidence Artois Batiment N 59500 DOUAI, avec pour mission : de surveiller, en qualité de Mandataire Judiciaire, Maître Julien MARLIERE 16 avenue des Dentellières 59300 VALENCIENNES. Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
06/08/2010
Description
Du 13 Novembre 2007 au 28 JUIN 2010 le siège socia l et l'établissement principal était sis à MONTIGN Y LE BRETONNEUX, 2 rue Stephenson. (RCS VERSAILLES 2007 B 4654)
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
06/08/2010
Description
Dépôt de l'acte constitutif au Greffe de Versaille s en date du 05 DECEMBRE 2007.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
06/08/2010
Description
Dépôt de l'acte de transfert de siège social de Mo ntigny le Bretonneux à Trith St Leger au Greffe de Valenciennes en date du 06.08.2010
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).