Entreprise : SCI LE VALLON DES BOIS - SIREN 500 973 870
Identité
(Entreprise radiée le 17/10/2019)
Dénomination
SCI LE VALLON DES BOIS
SIREN (siège)
500 973 870
Date d'immatriculation au RNE
28/11/2007
Date de fin de la personne morale
27/11/2027
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière de construction-vente
Capital social
2000 EUR
Adresse du siège
42 AV RAYMOND POINCARE 75116 PARIS 16 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
AEGIDE
Qualité
Liquidateur
Commune de résidence
Paris
Dénomination
SOCFIM PARTICIPATIONS IMMOBILIERES
Qualité
Autre
Commune de résidence
Paris
Dénomination
AEGIDE PROMOTION INVESTISSEMENT
Qualité
Autre
Commune de résidence
Paris
Dénomination
CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION
Qualité
Autre
Commune de résidence
Montrouge CEDEX
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/07/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
31/10/2007
Siret
50097387000016
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Activité principale
Supports juridiques de programmes
Adresse
18 RUE BOISSIERE
75116 , PARIS 16 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 19/06/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
26/07/2011
Siret
50097387000024
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Activité principale
Supports juridiques de programmes
Adresse
42 AV RAYMOND POINCARE
75116 , PARIS 16 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2007D0614723
Date d'ajout
17/10/2019
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 19-06-2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2007D0614721
Date d'ajout
16/10/2019
Description
Prorogation de l'immatriculation d'une durée de 1 an à compter du 02-11-2018 pour les besoins de la liquidation - Article R. 123-131 du code de commerce
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
02/11/2015
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 05-10-2015, JOURNAL PUBLICATEUR : Journal Spécial des Socités DU : 08-10-2015, adresse de liquidation : au siège social
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).