Entreprise : IRM D ANNEMASSE - SIREN 500 913 363
Identité
(Entreprise radiée le 27/09/2017)
Dénomination
IRM D ANNEMASSE
SIREN (siège)
500 913 363
Date d'immatriculation au RNE
04/10/2007
Date de fin de la personne morale
03/10/2106
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile de moyens
Capital social
1800 EUR
Adresse du siège
8 RUE FERNAND DAVID 74100 ANNEMASSE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 502
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GAY-DEPASSIER PHILIPPE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1961
Commune de résidence
Cranves-Sales
Nom, Prénom(s)
TOURNUT PHILIPPE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1959
Commune de résidence
CONTAMINE SUR ARVE
Nom, Prénom(s)
FOUSSADIER PHILIPPE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1966
Commune de résidence
ETAUX
Dénomination
GROUPE RADIOLOGIQUE DU LEMAN
Qualité
Autre
Commune de résidence
THONON LES BAINS
Dénomination
IMAGERIE MEDICALE DU PAYS DE GEX
Qualité
Autre
Commune de résidence
FERNEY VOLTAIRE
Dénomination
CENTRE D'IMAGERIE MEDICALE - ANNEMASSE POLYCLINIQUE DE SAVOIE - DUVAINE
Qualité
Autre
Commune de résidence
Annemasse
Dénomination
SCP DE MEDECINS FOUSSADIER-MARTIN
Qualité
Autre
Commune de résidence
LA ROCHE SUR FORON
Dénomination
SELARL DE RADIOLOGIE DE GAILLARD
Qualité
Autre
Commune de résidence
GAILLARD
Dénomination
CABINET D'IMAGERIE MEDICALE DE BONNEVILLE
Qualité
Autre
Commune de résidence
BONNEVILLE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2015
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
04/10/2007
Siret
50091336300015
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Mise en commun des moyens pour la pratique médicale
Adresse
8 RUE 8 rue Fernand David
74105 , Annemasse - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 502
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5419
Date d'ajout
27/09/2017
Description
Radiation du RCS le 27/09/2017 avec effet au 31/12/2015
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5416
Date d'ajout
27/09/2017
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 31/12/2015 Liquidateur : GAY-DEPASSIER Philippe Le siège de la liquidation est fixé à : 377 route de Cortenaz Lossy 74380 Cranves-Sales Journal d'annonces légales : LE FAUCIGNY en date du 21/09/2017
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Thonon-les-bains décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).