Entreprise : JEANVIER - SIREN 500 884 283
Identité
Dénomination
JEANVIER
SIREN (siège)
500 884 283
Date d'immatriculation au RNE
08/11/2007
Date de fin de la personne morale
07/11/2106
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2007
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
100 EUR
Adresse du siège
1 BD DE CAMBRAI 59100 ROUBAIX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CAILLOUX JEAN , MICHEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1971
Nom, Prénom(s)
PATTOU XAVIER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1970
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/12/2018
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
15/07/2015
Siret
50088428300028
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, gestion par locations de biens immobiliers
Adresse
1 BD DE CAMBRAI
59100 , ROUBAIX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/07/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
18/09/2007
Siret
50088428300010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
3 CONTOUR SAINT MARTIN
59100 , ROUBAIX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
22
Date d'ajout
14/06/2021
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 11/06/2021 .
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
24
Date d'ajout
14/06/2021
Description
Radiation à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d'actif - article R.123-129-1° du code de commerce
Numéro d'observation
20
Date d'ajout
10/11/2020
Description
Le Tribunal de Commerce de LILLE-MÉTROPOLE a prononcé, en date du 09/11/2020, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro 2020/548, date de cessation des paiements le 01/10/2020, et a désigné en tant que liquidateur : SELARL MIQUEL ARAS & ASSOCIES prise en la personne de Maître ARAS Michaël 257 rue Saint-Julien 59500 DOUAI,. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc .
Numéro d'observation
16
Date d'ajout
14/02/2019
Description
MISE EN SOMMEIL DE LA SOCIETE A COMPTER DU 29-12-2018
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
28/01/2019
Description
CETTE SOCIETE DEJA CONSTITUEE SOUS LA FORME Société civile immobilière SE TRANSFORME EN Société à responsabilité limitée A COMPTER DU 23-11-2018
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
08/11/2007
Description
Historique : Publication Légale : la gazette du 8/ 11/2007
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
08/11/2007
Description
Date de début d'activité dans le ressort : 18/09/2007.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
08/11/2007
Description
Date de début d'activité dans le ressort : 18/09/2007.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
08/11/2007
Description
Historique : Publication Légale : la gazette du 8/ 11/2007
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).