Entreprise : SCI DU QUAI AU COQ - SIREN 500 704 218
Identité
Dénomination
SCI DU QUAI AU COQ
SIREN (siège)
500 704 218
Date d'immatriculation au RNE
25/10/2007
Début d’activité
22/10/2007
Date de fin de la personne morale
24/10/2106
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
L'acquisition la propriété l'administration et l'exploitation par bail location ou autrement de tous terrains et de tous immeubles la construction et la restauration de tous immeubles commerciaux professionnels et d'habitation et d'une façon générale toutes les opérations mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement et indirectement à l'objet précité pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la société
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
500000 EUR
Adresse du siège
11 AV D'IENA 75016 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Gillier THIERRY
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1959
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Navet JACQUES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1951
Commune de résidence
Saint Etienne la Thillaye
Dénomination
HARAS VOLTAIRE
Qualité
Autre
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
22/10/2007
Siret
50070421800030
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'acquisition la propriété l'administration et l'exploitation par bail location ou autrement de tous terrains et de tous immeubles la construction et la restauration de tous immeubles commerciaux professionnels et d'habitation et d'une façon générale toutes les opérations mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement et indirectement à l'objet précité pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la société
Autres Activités
L'acquisition la propriété l'administration et l'exploitation par bail location ou autrement de tous terrains et de tous immeubles la construction et la restauration de tous immeubles commerciaux professionnels et d'habitation et d'une façon générale toutes les opérations mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement et indirectement à l'objet précité pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la société
Adresse
11 AV D'IENA
75016 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/02/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
22/10/2007
Siret
50070421800014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
44 RUE JEAN JAURES
02100 , SAINT-QUENTIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 19/03/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/2011
Siret
50070421800022
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
243 BD SAINT-GERMAIN
75007 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2011D024871
Date d'ajout
13/05/2011
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).