Entreprise : JR - SIREN 500 562 954
Identité
Dénomination
JR
SIREN (siège)
500 562 954
Date d'immatriculation au RNE
16/10/2007
Début d’activité
08/10/2007
Date de fin de la personne morale
15/10/2057
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Propriété, administration et exploitation de tous immeubles bâtis ou non dont la société pourrait devenir propriétaire.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
15000 EUR
Adresse du siège
120 PL MOMMESSIN 71850 CHARNAY-LES-MACON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BATIMENT C
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DULEVRON JACQUELINE , MARIE
Nom d'usage
PANCIERA
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1932
Commune de résidence
Charnay-lès-Mâcon
Nom, Prénom(s)
PANCIERA BRIGITTE
Nom d'usage
DUBANT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1957
Commune de résidence
Roquebrune-sur-Argens
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
08/10/2007
Siret
50056295400023
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Propriété, administration et exploitation de tous immeubles bâtis ou non dont la société pourrait devenir propriétaire.
Autres Activités
Propriété, administration et exploitation de tous immeubles bâtis ou non dont la société pourrait devenir propriétaire.
Adresse
120 PL MOMMESSIN
71850 , CHARNAY-LES-MACON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BATIMENT C
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/04/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/10/2007
Siret
50056295400015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
BOIS DE FAYS
71570 , LEYNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F22/001020
Date d'ajout
04/02/2022
Description
Modification relative aux dirigeants PANCIERA Raphaël nom d'usage : PANCIERA Raphaël n'est plus gérant PANCIERA Raphaël nom d'usage : PANCIERA Raphaël n'est plus Associé PANCIERA Brigitte nom d'usage : DUBANT Brigitte devient gérante à compter du 30/05/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F22/001021
Date d'ajout
04/02/2022
Description
Modification relative aux bénéficiaires effectifs
Numéro d'observation
F22/001020
Date d'ajout
04/02/2022
Description
Modification du domicile personnel de dirigeants : Madame DUBANT Brigitte Ancienne Adresse : 1125 Route de Boissey 01290 CRUZILLES-LES-MEPILLAT Nouvelle Adresse : 234 Corniche Sarrazine Les Issambres 83380 ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).